EXPLOTACIONES Y TRANSPORTES DIAZ SL - EXTINGUIDA
Municipio Talavera de la Reina
Provincia Toledo
Razón Social EXPLOTACIONES Y TRANSPORTES DIAZ SL
CIF B45247707
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EXPLOTACIONES Y TRANSPORTES DIAZ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EXPLOTACIONES Y TRANSPORTES DIAZ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Diaz Campos Juan Jose | Apoderado Mancomunado | 13/08/2012 | 28/04/2021 |
Diaz Perez Francisco Javier | Apoderado Mancomunado | 13/08/2012 | 28/04/2021 |
Diaz Perez Francisco Javier | Administrador Unico | 27/03/2014 | 28/04/2021 |
Diaz Perez Francisco Javier | Liquidador | 28/04/2021 | 28/04/2021 |
Lariño Hernandez Aureliano | Apoderado Mancomunado | 13/08/2012 | 28/04/2021 |
Diaz Campos Juan Jose | Administrador Solidario | 27/03/2014 | |
Diaz Perez Francisco Javier | Administrador Solidario | 03/03/2011 | 27/03/2014 |
Diaz Diaz Fabriciano | Administrador Solidario | 03/03/2011 |
ACTOS BORME DE EXPLOTACIONES Y TRANSPORTES DIAZ SL
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 871 , F 10, S 8, H TO 1067, I/A 9 (27/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-67-45
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 871 , F 10, S 8, H TO 1067, I/A 9 (27/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-67-45
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 871 , F 10, S 8, H TO 1067, I/A 9 (27/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-67-45
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 871 , F 10, S 8, H TO 1067, I/A 8 (13/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-162-45
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-185-45
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 871 , F 10, S 8, H TO 1067, I/A 7 (03/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-51-45
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 871 , F 10, S 8, H TO 1067, I/A 7 (03/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-51-45
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-191-45
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-208-45