EXPLOTACIONES PASEO DE GRACIA 78 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Gracia, 78
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social EXPLOTACIONES PASEO DE GRACIA 78 SL
CIF B64656150
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 25/07/2007
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EXPLOTACIONES PASEO DE GRACIA 78 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EXPLOTACIONES PASEO DE GRACIA 78 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Miro Visa Miquel | Administrador Unico | 26/01/2017 | 29/01/2018 |
Rosell Pujol Maria Angels | Liquidador | 29/01/2018 | 29/01/2018 |
Rosell Pujol Maria Angels | Apoderado Solidario | 08/02/2017 | 29/01/2018 |
Tosas Auguet Joaquim | Apoderado | 03/02/2012 | 29/01/2018 |
Lopez Viñaspre Octavio David | Apoderado | 08/02/2017 | |
Lopez Viñaspre Garcia Iñaki Xabier | Administrador Mancomunado | 02/08/2011 | 26/01/2017 |
Miro Visa Miquel | Administrador Mancomunado | 14/06/2013 | 26/01/2017 |
Viñals Matas Jordi | Administrador Mancomunado | 02/08/2011 | 14/06/2013 |
Germade Barros Jose Angel | Apoderado | 17/12/2008 | 03/02/2012 |
De Javier Esteban Luis | Administrador Mancomunado | 02/08/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EXPLOTACIONES PASEO DE GRACIA 78 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45808 , F 41, S 8, H B 366620, I/A 13 (29/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-25-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45808 , F 41, S 8, H B 366620, I/A 13 (29/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-25-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45808 , F 41, S 8, H B 366620, I/A 13 (29/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-25-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL. SOCIO UNICO: LA VINOTECA TORRES S.L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45808 , F 41, S 8, H B 366620, I/A 12 (17/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-140-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40394 , F 102, S 8, H B 366620, I/A 11 (08/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-33-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40394 , F 102, S 8, H B 366620, I/A 10 (08/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-33-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 9,12,13 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40394 , F 102, S 8, H B 366620, I/A 9 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-25-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40394 , F 102, S 8, H B 366620, I/A 9 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-25-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40394 , F 102, S 8, H B 366620, I/A 9 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-25-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40394 , F 102, S 8, H B 366620, I/A 8 (14/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-115-08