EXPLOTACIONES INMOBILIARIAS TABUENCA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Hernan Cortes, 32
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Razón Social EXPLOTACIONES INMOBILIARIAS TABUENCA SA
CIF A50306455
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Página Web www.tabuencainmobiliaria.com
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EXPLOTACIONES INMOBILIARIAS TABUENCA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EXPLOTACIONES INMOBILIARIAS TABUENCA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Tabuenca Gallardo Jose Carlos | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/01/2024 | |
Tabuenca Gallardo Pablo | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/01/2024 | |
Tabuenca Muñoz Pablo | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 29/07/2015 | 16/01/2024 |
TAGACORP SL | Administrador Unico | 14/05/2019 | 16/01/2024 |
Villarroya Loran Pedro | Apoderado Solidario | 16/01/2024 | |
Torralba Gomez Jose Luis | Apoderado | 07/08/2012 | 04/03/2022 |
Gallardo Calahorra Pilar | Consejero | 29/07/2015 | 14/05/2019 |
Gallardo Calahorra Pilar | Presidente | 26/01/2017 | 14/05/2019 |
Tabuenca Gallardo Jose Carlos | Secretario | 29/07/2015 | 14/05/2019 |
Tabuenca Gallardo Jose Carlos | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 29/07/2015 | 14/05/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EXPLOTACIONES INMOBILIARIAS TABUENCA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3179 , F 30, S 8, H Z 6217, I/A 39 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-15-50
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3179 , F 30, S 8, H Z 6217, I/A 39 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-15-50
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3179 , F 30, S 8, H Z 6217, I/A 39 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-15-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3179 , F 30, S 8, H Z 6217, I/A 39 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-15-50
- Por error se publicó la concesión de poder a Don José Monge Lorente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3179 , F 18, S 8, H Z 6217, I/A 14 (28/02/2005)
CVE: BORME-A-2023-210-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3179 , F 29, S 8, H Z 6217, I/A 38 (04/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-49-50
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3179 , F 29, S 8, H Z 6217, I/A 37 (14/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-94-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3179 , F 29, S 8, H Z 6217, I/A 37 (14/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-94-50
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3179 , F 29, S 8, H Z 6217, I/A 37 (14/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-94-50
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3179 , F 29, S 8, H Z 6217, I/A 36 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-27-50