EXPLOTACIONES INMOBILIARIAS LAMIAKO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Colon de Larreategui, 37
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social EXPLOTACIONES INMOBILIARIAS LAMIAKO SL
CIF B95041380
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE EXPLOTACIONES INMOBILIARIAS LAMIAKO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EXPLOTACIONES INMOBILIARIAS LAMIAKO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sotomayor Raymond Joaquin | Apoderado | 02/12/2020 | 03/03/2021 |
Urruticoechea Garcia Koldo | Administrador Solidario | 24/01/2018 | 03/03/2021 |
Urruticoechea Garcia Mikel | Apoderado | 02/12/2020 | 03/03/2021 |
Urruticoechea Garcia Oihana- Miren | Administrador Solidario | 24/01/2018 | 03/03/2021 |
Aranzadi Martinez Inchausti Esteban | Consejero Delegado Solidario | 15/12/2017 | 24/01/2018 |
Aranzadi Martinez Inchausti Esteban | Presidente | 24/01/2018 | |
Aranzadi Martinez Inchausti Esteban | Consejero | 24/01/2018 | |
Aranzadi Martinez Inchausti Esteban | Apoderado Solidario | 03/04/2013 | 24/01/2018 |
Aranzadi Martinez Inchausti Gabriel | Consejero | 24/01/2018 | |
Aranzadi Martinez Inchausti Gabriel | Apoderado Solidario | 03/04/2013 | 24/01/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EXPLOTACIONES INMOBILIARIAS LAMIAKO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5965 , F 59, S 8, H BI 26058, I/A CIER (03/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5965 , F 59, S 8, H BI 26058, I/A CIER (03/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3818 , F 113, S 8, H BI 26058, I/A 8 (02/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-238-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3818 , F 113, S 8, H BI 26058, I/A 7 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-22-48
- C/ COLON DE LARREATEGUI 37 1º - DERECHA (BILBAO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3818 , F 113, S 8, H BI 26058, I/A 6 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-22-48
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3818 , F 113, S 8, H BI 26058, I/A 6 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-22-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3818 , F 113, S 8, H BI 26058, I/A 6 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-22-48
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Aranzadi Martinez Inchausti Esteban
- Aranzadi Martinez Inchausti Gabriel
- Aranzadi Martinez Inchausti Iciar
- Aranzadi Martinez Inchausti Isabel
- Aranzadi Martinez Inchausti Juan Ignacio
- Aranzadi Martinez Inchausti Lucia
- Aranzadi Martinez Inchausti Miguel
- Aranzadi Martinez Inchausti Santiago Andres
- Gastamintza Arantzadi Esteban
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3818 , F 113, S 8, H BI 26058, I/A 6 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-22-48
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3818 , F 113, S 8, H BI 26058, I/A 5 (15/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-48
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3818 , F 113, S 8, H BI 26058, I/A 5 (15/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-48