EXPLOTACIONES INFINITY SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Isla de Gran Canaria, 6
Código Postal 38430
Municipio Icod de los Vinos
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Mapa Ver Mapa
Razón Social EXPLOTACIONES INFINITY SL
CIF B76642198
Capital Social 3005.06 Euros
Fecha de Constitución 13/06/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario Dorta Luis Onesimo
VINCULACIONES DE EXPLOTACIONES INFINITY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EXPLOTACIONES INFINITY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Dorta Luis Onesimo | Socio Unico | 09/01/2018 | 13/03/2024 |
Dorta Luis Onesimo | Administrador Unico | 09/01/2018 | 13/03/2024 |
Dorta Luis Onesimo | Liquidador | 13/03/2024 | 13/03/2024 |
Dorta Luis Onesimo | Administrador Mancomunado | 28/08/2015 | 09/01/2018 |
Suarez Lopez Jose Luis | Administrador Mancomunado | 28/08/2015 | 09/01/2018 |
Dorta Luis Onesimo | Administrador Solidario | 22/07/2014 | 28/08/2015 |
Suarez Lopez Jose Luis | Administrador Solidario | 22/07/2014 | 28/08/2015 |
ACTOS BORME DE EXPLOTACIONES INFINITY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3341 , F 40, S 8, H TF 53958, I/A 4 (13/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3341 , F 40, S 8, H TF 53958, I/A 4 (13/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3341 , F 40, S 8, H TF 53958, I/A 4 (13/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3341 , F 40, S 8, H TF 53958, I/A 4 (13/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-38
- C/ CANARINA 6 - PISO 2, PUERTA IZQUIERDA, EN LA MA (ICOD DE LOS VINOS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3341 , F 40, S 8, H TF 53958, I/A 3 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-38
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3341 , F 40, S 8, H TF 53958, I/A 3 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3341 , F 40, S 8, H TF 53958, I/A 3 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-38
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3341 , F 40, S 8, H TF 53958, I/A 3 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3341 , F 40, S 8, H TF 53958, I/A 3 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-38
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3341 , F 40, S 8, H TF 53958, I/A 2 (28/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-174-38