EXPLOTACIONES GANADERAS ARXTO SA - EXTINGUIDA
Municipio Graus
Provincia Huesca
Razón Social EXPLOTACIONES GANADERAS ARXTO SA
CIF A22176911
Actividad Explotación de otro ganado bovino y búfalos
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE EXPLOTACIONES GANADERAS ARXTO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EXPLOTACIONES GANADERAS ARXTO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguilar Colomina Jose Ignacio | Administrador Solidario | 18/09/2019 | 17/03/2022 |
Tolosa Pardinilla Jose Ramon | Liquidador | 17/03/2022 | 17/03/2022 |
Tolosa Pardinilla Jose Ramon | Administrador Solidario | 18/09/2019 | 17/03/2022 |
Arnal Mur Maria-pilar | Presidente | 18/08/2010 | 18/09/2019 |
Arnal Mur Maria-pilar | Consejero | 18/08/2010 | 18/09/2019 |
Plana Cagigos Maria-pilar | Consejero | 18/08/2010 | 18/09/2019 |
Tolosa Pardinilla Jose Ramon | Consejero Delegado | 18/08/2010 | 18/09/2019 |
Tolosa Pardinilla Jose Ramon | Secretario | 18/08/2010 | 18/09/2019 |
Tolosa Pardinilla Jose Ramon | Consejero | 18/08/2010 | 18/09/2019 |
ACTOS BORME DE EXPLOTACIONES GANADERAS ARXTO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 612 , F 93, S 8, H HU 3423, I/A 10 (17/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-57-22
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 612 , F 93, S 8, H HU 3423, I/A 10 (17/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-57-22
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 612 , F 93, S 8, H HU 3423, I/A 10 (17/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-57-22
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 612 , F 93, S 8, H HU 3423, I/A 10 (17/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-57-22
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios. Modificación de los artículos 8º y 10º de los estatutos sociales relativos al régimen de Administracion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 612 , F 93, S 8, H HU 3423, I/A 9 (18/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-184-22
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 612 , F 93, S 8, H HU 3423, I/A 9 (18/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-184-22
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 612 , F 93, S 8, H HU 3423, I/A 9 (18/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-184-22
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 294, L 133, F 30, S 8, H HU 3423, I/A 8 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-136-22
- Modificación del artículo 10 de los estatutos sociales relativo a la retribucion del organo de administracion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 294, L 133, F 30, S 8, H HU 3423, I/A 7 (18/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-160-22
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-194-22