EXPLOTACIONES EOLICAS PLANA DE LA BALSA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pl Catalunya, 1
Código Postal 08002
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social EXPLOTACIONES EOLICAS PLANA DE LA BALSA SL
CIF B50767748
Actividad Producción de energía eléctrica de origen eólico
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Derek Alan Henderson
VINCULACIONES DE EXPLOTACIONES EOLICAS PLANA DE LA BALSA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EXPLOTACIONES EOLICAS PLANA DE LA BALSA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Baquer Miro Antonio Maria Claret | Consejero | 08/02/2010 | 20/10/2011 |
Derek Alan Henderson | Consejero | 08/02/2010 | 20/10/2011 |
Derek Alan Henderson | Apoderado | 08/02/2010 | 20/10/2011 |
Derek Alan Henderson | Presidente | 08/02/2010 | 20/10/2011 |
Diez Jimenez Jesus | Apoderado | 08/02/2010 | 20/10/2011 |
Diez Jimenez Jesus | Consejero | 19/05/2010 | 20/10/2011 |
Galisteo Del Moral Angel | Apoderado | 08/02/2010 | 20/10/2011 |
Lois Aguera Patricia | Apoderado | 29/04/2011 | 20/10/2011 |
Mendez Estrade Jorge | Apoderado | 29/04/2011 | 20/10/2011 |
Muriel Ricart Sergio | Apoderado | 29/04/2011 | 20/10/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EXPLOTACIONES EOLICAS PLANA DE LA BALSA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41697 , F 131, S 8, H B 264711, I/A 38 (20/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-208-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-119-08
- PZ CATALUNYA Num.1 P.3 PTA.E (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41697 , F 131, S 8, H B 264711, I/A 37 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-96-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41697 , F 125, S 8, H B 264711, I/A 36 (29/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41697 , F 125, S 8, H B 264711, I/A 35 (24/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-46-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-135-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41697 , F 125, S 8, H B 264711, I/A 34 (16/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-121-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41697 , F 124, S 8, H B 264711, I/A 33 (09/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-116-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41697 , F 124, S 8, H B 264711, I/A 32 (19/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-103-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41697 , F 124, S 8, H B 264711, I/A 32 (19/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-103-08