EXPLOTACIONES EMPRESARIALES ROTEÑAS SA - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social EXPLOTACIONES EMPRESARIALES ROTEÑAS SA
CIF A11085024
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EXPLOTACIONES EMPRESARIALES ROTEÑAS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EXPLOTACIONES EMPRESARIALES ROTEÑAS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Diaz De Mier Maria Del Carmen | Apoderado | 15/03/2010 | 11/03/2014 |
Jove Diaz Manuel Maria | Administrador Unico | 25/11/2013 | 11/03/2014 |
Jove Diaz Manuel Maria | Liquidador | 11/03/2014 | 11/03/2014 |
Rebollo Jimenez Luis Miguel | Apoderado | 14/12/2010 | 11/03/2014 |
Diaz De Mier Maria Del Carmen | Administrador Unico | 05/07/2011 | 25/11/2013 |
De Jove Y Sela Matias | Administrador Unico | 15/12/2009 | 05/07/2011 |
Zuazo Sierra Carlos | Apoderado | 14/12/2010 |
ACTOS BORME DE EXPLOTACIONES EMPRESARIALES ROTEÑAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9799 , F 122, S 8, H M 157381, I/A 16 (11/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-54-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9799 , F 122, S 8, H M 157381, I/A 16 (11/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-54-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9799 , F 122, S 8, H M 157381, I/A 16 (11/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-54-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9799 , F 122, S 8, H M 157381, I/A 16 (11/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-54-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9799 , F 122, S 8, H M 157381, I/A 15 (25/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-230-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9799 , F 122, S 8, H M 157381, I/A 15 (25/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-230-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-177-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9799 , F 120, S 8, H M 157381, I/A 14 (05/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-134-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9799 , F 120, S 8, H M 157381, I/A 14 (05/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-134-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9799 , F 120, S 8, H M 157381, I/A 13 (14/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-245-28