EXPLOTACIONES CINEGETICO TURISTICAS DO RIO LIMIA SL - CIERRE HOJA REGISTRAL
Municipio Sarreaus
Provincia Ourense
Razón Social EXPLOTACIONES CINEGETICO TURISTICAS DO RIO LIMIA SL
CIF B32287526
Actividad Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EXPLOTACIONES CINEGETICO TURISTICAS DO RIO LIMIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EXPLOTACIONES CINEGETICO TURISTICAS DO RIO LIMIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Galan Saenz Jose Maria | Administrador Unico | 18/01/2018 | 30/08/2019 |
Galan Martinez Jose Maria | Administrador Unico | 23/10/2009 | 18/01/2018 |
Galan Martinez Jose Maria | Administrador Solidario | 23/10/2009 | |
Galan Saenz Jose Maria | Administrador Solidario | 23/10/2009 |
ACTOS BORME DE EXPLOTACIONES CINEGETICO TURISTICAS DO RIO LIMIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8, H OR 7920 (12/04/2023)
CVE: BORME-B-2023-85-32
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8, H OR 7920 (12/04/2023)
CVE: BORME-B-2023-85-32
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8, H OR 7920 (12/04/2023)
CVE: BORME-B-2023-85-32
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8, H OR 7920 (12/04/2023)
CVE: BORME-B-2023-85-32
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8, H OR 7920 (12/04/2023)
CVE: BORME-B-2023-85-32
- En el Juzgado de lo Social Nº 2 de Navarra, en virtud de Decreto firme de fecha 04/04/2022 se declara a la ejecutada EXPLOTACIONES CINEGETICO TURISTICAS DO RIO LIMIA SL en situación de INSOLVENCIA TOTAL PROVISIONAL, para hacer pago al ejecutante MARIO GARCIA FERNANDEZ por importe de 3.931,56 euros. (art. 276.5 LRJS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 586 , F 65, S 8, H OR 7920, I/A 7 (10/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-32
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 586 , F 65, S 8, H OR 7920, I/A 6 N (27/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-109-32
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 586 , F 65, S 8, H OR 7920, I/A 6 (30/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-176-32
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 586 , F 65, S 8, H OR 7920, I/A 5 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-32
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 586 , F 65, S 8, H OR 7920, I/A 5 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-32