EXPLOTACIONES AGRICOLAS MEDIFRUT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Mare Nostrum, 25
Código Postal 03006
Municipio Alicante/Alacant
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social EXPLOTACIONES AGRICOLAS MEDIFRUT SL
CIF B54563101
Capital Social 203004.0 Euros
Actividad Otros cultivos no perennes
Fecha de Constitución 29/04/2011
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE EXPLOTACIONES AGRICOLAS MEDIFRUT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EXPLOTACIONES AGRICOLAS MEDIFRUT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Galiana Perea Abel | Liquidador Solidario | 22/08/2017 | 22/08/2017 |
Galiana Perea Abel | Administrador Solidario | 02/10/2015 | 22/08/2017 |
Gutierrez Gomez Alfonso | Liquidador Solidario | 22/08/2017 | 22/08/2017 |
Gutierrez Gomez Alfonso | Administrador Solidario | 02/10/2015 | 22/08/2017 |
Lucas Ruiz Candido | Liquidador Solidario | 22/08/2017 | 22/08/2017 |
Lucas Ruiz Candido | Administrador Solidario | 02/10/2015 | 22/08/2017 |
Gutierrez Gomez Alfonso | Administrador Unico | 25/05/2011 | 02/10/2015 |
ACTOS BORME DE EXPLOTACIONES AGRICOLAS MEDIFRUT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3530 , F 88, S 8, H A 125698, I/A 4 (22/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-03
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3530 , F 88, S 8, H A 125698, I/A 4 (22/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-03
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3530 , F 88, S 8, H A 125698, I/A 4 (22/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-03
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3530 , F 88, S 8, H A 125698, I/A 4 (22/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-03
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3530 , F 88, S 8, H A 125698, I/A 3 (02/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-196-03
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3530 , F 88, S 8, H A 125698, I/A 3 (02/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-196-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3530 , F 88, S 8, H A 125698, I/A 3 (02/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-196-03
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 199.998,00 | Euros |
Capital Actual: | 203.004,00 | Euros |
Porcentaje: | 6.653,29 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3530 , F 88, S 8, H A 125698, I/A 2 (02/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-111-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3530 , F 87, S 8, H A 125698, I/A 1 (25/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-107-03
Dirección:AVDA MARE NOSTRUM 25 (ALICANTE)
Comienzo de operaciones:29/04/11
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:La producción y explotación agrícola de productos hortofrutícolas, así como su comercialización.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3530 , F 87, S 8, H A 125698, I/A 1 (25/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-107-03