EXPLOTACIONES AGRICOLAS EL CENTENILLO SA - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Pintor Rosales, 10
Código Postal 28008
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social EXPLOTACIONES AGRICOLAS EL CENTENILLO SA
CIF A28653707
Actividad Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor Martinez-aizpiri Molto Pedro
VINCULACIONES DE EXPLOTACIONES AGRICOLAS EL CENTENILLO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EXPLOTACIONES AGRICOLAS EL CENTENILLO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Esteban Villar Jose Luis | Liquidador | 01/12/2010 | 22/07/2016 |
Martinez-aizpiri Molto Pedro | Auditor | 27/01/2009 | 22/07/2016 |
Coello De Portugal Martinez Del Peral Maria Del Du | Consejero | 01/12/2010 | |
Coello De Portugal Y Martinez Del Peral Diego | Secretario | 28/08/2009 | 01/12/2010 |
Coello De Portugal Y Martinez Del Peral Diego | Consejero | 28/08/2009 | 01/12/2010 |
Coello De Portugal Y Martinez Del Peral Jose Maria | Presidente | 28/08/2009 | 01/12/2010 |
Coello De Portugal Y Martinez Del Peral Jose Maria | Consejero | 28/08/2009 | 01/12/2010 |
Martinez Del Peral Forton Maria Antonia | Vicepresidente | 01/12/2010 | |
Martinez Del Peral Forton Maria Antonia | Consejero | 01/12/2010 | |
Coello De Portugal Y Martinez Del Peral Diego | Consejero Delegado | 15/01/2009 |
ACTOS BORME DE EXPLOTACIONES AGRICOLAS EL CENTENILLO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20882 , F 164, S 8, H M 99590, I/A 24 (22/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-28
- PASEO DEL PINTOR ROSALES 10 1º - DERECHA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20882 , F 164, S 8, H M 99590, I/A 23 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-43-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-30-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20882 , F 163, S 8, H M 99590, I/A 22 (01/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-238-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20882 , F 163, S 8, H M 99590, I/A 22 (01/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-238-28
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20882 , F 163, S 8, H M 99590, I/A 22 (01/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-238-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-2-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20882 , F 163, S 8, H M 99590, I/A 21 (28/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-178-28
- 2004
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2009)
CVE: BORME-B-2009-58-28
- Declarados nulos y sin efecto alguno los acuerdos adoptadosen la Junta General de Accionistas de 7 de Septiembre de 2005 por sentencia que es firme, de fecha 24 de Octubre de 2008, del Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20882 , F 163, S 8, H M 99590, I/A 20 (12/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-36-28