EXPLOTACIONES AGRICOLAS DE LA COSTERA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Sant Vicent Ferrer, 8
Código Postal 46814
Municipio Torrella
Provincia Málaga
Razón Social EXPLOTACIONES AGRICOLAS DE LA COSTERA SL
CIF B97417612
Capital Social 123006.0 Euros
Actividad Explotación de otro ganado bovino y búfalos
Fecha de Constitución 15/01/2004
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EXPLOTACIONES AGRICOLAS DE LA COSTERA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EXPLOTACIONES AGRICOLAS DE LA COSTERA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez Sisternes Desamparados Nieves | Liquidador Unico | 30/11/2022 | 30/11/2022 |
Martinez Sisternes Desamparados Nieves | Administrador Unico | 05/06/2013 | 30/11/2022 |
Martinez Sisternes Desamparados Nieves | Apoderado | 02/06/2011 | 30/11/2022 |
Gallego Alzamora Fernando | Administrador Unico | 05/06/2013 |
ACTOS BORME DE EXPLOTACIONES AGRICOLAS DE LA COSTERA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7706, L 5003, F 77, S 8, H V 94732, I/A 5 (30/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7706, L 5003, F 77, S 8, H V 94732, I/A 5 (30/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7706, L 5003, F 77, S 8, H V 94732, I/A 5 (30/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7706, L 5003, F 77, S 8, H V 94732, I/A 5 (30/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7706, L 5003, F 77, S 8, H V 94732, I/A 5 (30/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-46
- Otras modificaciones estatutarias: Modificada la redacción del artículo 16º de los Estatutos Sociales, en el sentido de que el cargo de miembro del órganode administración será retribuido con la cantidad que en concepto de dietas y sueldo se fija para cada ejercicio por acuerdo de la Junta General.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7706, L 5003, F 77, S 8, H V 94732, I/A 4 (05/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-109-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7706, L 5003, F 77, S 8, H V 94732, I/A 4 (05/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-109-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7706, L 5003, F 77, S 8, H V 94732, I/A 4 (05/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-109-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7706, L 5003, F 76, S 8, H V 94732, I/A 3 (02/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-112-46
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 120.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 123.006,00 | Euros |
Porcentaje: | 3.992,02 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7706, L 5003, F 75, S 8, H V 94732, I/A 2 (22/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-190-46