EXPLOTACION Y GESTION MORVEDRA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ronda Sant Pere, 17
Código Postal 08010
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social EXPLOTACION Y GESTION MORVEDRA SL
CIF B66576257
Capital Social 3500.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 03/07/2015
Nombres Anteriores
- PARINIKA XXI SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EXPLOTACION Y GESTION MORVEDRA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EXPLOTACION Y GESTION MORVEDRA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Batalla Par Maria | Apoderado Solidario | 07/10/2015 | 04/03/2019 |
Gvr Societe Par Actions Simplifiee | Administrador Unico | 23/10/2015 | 04/03/2019 |
Jeremie Dominique Dyen | Liquidador | 04/03/2019 | 04/03/2019 |
Jeremie Dominique Dyen | REPR.143 RRM | 23/10/2015 | 04/03/2019 |
Picanyol Roig Enric | Apoderado Solidario | 07/10/2015 | 04/03/2019 |
Gabernet Llorca Esther | Administrador Unico | 03/08/2015 | 23/10/2015 |
ACTOS BORME DE EXPLOTACION Y GESTION MORVEDRA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44938 , F 123, S 8, H B 471896, I/A 6 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-48-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44938 , F 123, S 8, H B 471896, I/A 6 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-48-08
Administrador Unico
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44938 , F 123, S 8, H B 471896, I/A 6 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-48-08
Empresa: PARINIKA XXI SL
- EXPLOTACION Y GESTION MORVEDRA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44938 , F 122, S 8, H B 471896, I/A 5 (23/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-209-08
Empresa: PARINIKA XXI SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44938 , F 122, S 8, H B 471896, I/A 5 (23/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-209-08
Empresa: PARINIKA XXI SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44938 , F 122, S 8, H B 471896, I/A 5 (23/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-209-08
Empresa: PARINIKA XXI SL
- SOCIEDAD UNIPERSONAL.SOCIO UNICO:GVR SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44938 , F 122, S 8, H B 471896, I/A 4 (23/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-209-08
Empresa: PARINIKA XXI SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44938 , F 122, S 8, H B 471896, I/A 3 (07/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-198-08
Empresa: PARINIKA XXI SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44938 , F 122, S 8, H B 471896, I/A 2 (07/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-198-08
Empresa: PARINIKA XXI SL
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO MEDITERRANEAN SEARCH SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44938 , F 121, S 8, H B 471896, I/A 1 (03/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-151-08