EXPLOTACION GANADERA DE CORTES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Las Cabañas, 43
Código Postal 33180
Municipio Noreña
Provincia Asturias
Mapa Ver Mapa
Razón Social EXPLOTACION GANADERA DE CORTES SL
CIF B33215443
Capital Social 1304627.44 Euros
Actividad
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Monte Fernandez Jose Severino
Propietario AHUMADOS SALUDABLES SL
VINCULACIONES DE EXPLOTACION GANADERA DE CORTES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EXPLOTACION GANADERA DE CORTES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AHUMADOS SALUDABLES SL | Socio Unico | 28/10/2015 | 06/05/2016 |
Monte Fernandez Jose Severino | Administrador Unico | 28/10/2015 | 06/05/2016 |
Fernandez Diaz Jose Ramon | Socio Unico | 28/08/2015 | 28/10/2015 |
Fernandez Diaz Jose Ramon | Administrador Unico | 28/10/2015 |
ACTOS BORME DE EXPLOTACION GANADERA DE CORTES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3055 , F 59, S 8, H AS 6397, I/A 10 (06/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-92-33
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3055 , F 59, S 8, H AS 6397, I/A 10 (06/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-92-33
- C/ LAS CABAÑAS 43-45 (NOREÑA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3055 , F 59, S 8, H AS 6397, I/A 9 (28/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-212-33
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3055 , F 59, S 8, H AS 6397, I/A 9 (28/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-212-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3055 , F 59, S 8, H AS 6397, I/A 9 (28/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-212-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3055 , F 59, S 8, H AS 6397, I/A 9 (28/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-212-33
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3055 , F 59, S 8, H AS 6397, I/A 9 (28/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-212-33
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 6. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3055 , F 58, S 8, H AS 6397, I/A 8 (08/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-199-33
Capital Anterior: | 197.761,90 | Euros |
Aumento de capital: | 1.106.865,54 | Euros |
Capital Actual: | 1.304.627,44 | Euros |
Porcentaje: | 559,70 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3055 , F 58, S 8, H AS 6397, I/A 8 (08/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-199-33
Capital Anterior: | 200.767,40 | Euros |
Disminución de capital | 3.005,50 | Euros |
Capital Actual: | 197.761,90 | Euros |
Porcentaje: | 1,50 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3055 , F 58, S 8, H AS 6397, I/A 8 (08/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-199-33