EXPLOTACION AGRICOLA ACEVEDOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Alberto Alcocer, 38
Código Postal 28016
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social EXPLOTACION AGRICOLA ACEVEDOS SL
CIF B87363321
Capital Social 401582.19 Euros
Actividad Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos
Fecha de Constitución 23/07/2015
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario INVERSIONES SINFIN HOLDING SL
VINCULACIONES DE EXPLOTACION AGRICOLA ACEVEDOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EXPLOTACION AGRICOLA ACEVEDOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lozano Muñoz Maria Nuria | Administrador Mancomunado | 02/10/2015 | 17/12/2020 |
Lozano Muñoz Visitacion | Administrador Mancomunado | 02/10/2015 | 17/12/2020 |
INVERSIONES SINFIN HOLDING SL | Socio Unico | 02/10/2015 | 09/10/2020 |
ACTOS BORME DE EXPLOTACION AGRICOLA ACEVEDOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33718 , F 186, S 8, H M 606992, I/A 3 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33718 , F 186, S 8, H M 606992, I/A 3 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33718 , F 186, S 8, H M 606992, I/A 3 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-28
Capital Anterior: | 1.890.277,22 | Euros |
Disminución de capital | 1.488.695,03 | Euros |
Capital Actual: | 401.582,19 | Euros |
Porcentaje: | 78,76 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33718 , F 185, S 8, H M 606992, I/A 2 (12/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-54-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33718 , F 183, S 8, H M 606992, I/A 1 (02/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-195-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33718 , F 183, S 8, H M 606992, I/A 1 (02/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-195-28
Dirección:AVDA DE ALBERTO ALCOCER Nº38, 4º IZQ. (MADRID)
Comienzo de operaciones:23/07/15
Capital:1.890.277,22 Euros
Objeto social:CULTIVO DE HORTALIZAS, RAICES Y TUBERCULOS. CULTIVOS DE LA VID. CULTIVO DE CEREALES (EXCEPTO ARROZ), LEGUMINOSAS Y SEMILLAS OLEAGINOSAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33718 , F 183, S 8, H M 606992, I/A 1 (02/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-195-28