EXPLOSIVOS DE LUGO SEGURIDAD SL - EXTINGUIDA
Municipio Lugo
Provincia Lugo
Razón Social EXPLOSIVOS DE LUGO SEGURIDAD SL
CIF B27199579
Actividad Depósito y almacenamiento
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE EXPLOSIVOS DE LUGO SEGURIDAD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EXPLOSIVOS DE LUGO SEGURIDAD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aranzazu Sainz De Baranda Brunbeck | Consejero | 16/07/2012 | 02/02/2017 |
Aranzazu Sainz De Baranda Brunbeck | Liquidador Solidario | 02/02/2017 | 02/02/2017 |
Camino Formoso Lopez | Apoderado Mancomunado | 15/09/2015 | 02/02/2017 |
Garcia Sanz Susana | Secretario | 16/07/2012 | 02/02/2017 |
Huelamo Arias Vicente | Liquidador Solidario | 02/02/2017 | 02/02/2017 |
Huelamo Arias Vicente | Consejero | 02/02/2017 | |
Jesus Lozano Villa | Consejero | 16/07/2012 | 02/02/2017 |
Jesus Lozano Villa | Apoderado Mancomunado | 15/09/2015 | 02/02/2017 |
Milagre Martins Antonio Manuel | Presidente | 28/08/2015 | 02/02/2017 |
Milagre Martins Antonio Manuel | Consejero | 28/08/2015 | 02/02/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EXPLOSIVOS DE LUGO SEGURIDAD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 443 , F 139, S 8, H LU 4379, I/A 27 (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-29-27
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 443 , F 139, S 8, H LU 4379, I/A 27 (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-29-27
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 443 , F 139, S 8, H LU 4379, I/A 27 (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-29-27
Consejero
Liquidador Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 443 , F 139, S 8, H LU 4379, I/A 27 (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-29-27
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 443 , F 138, S 8, H LU 4379, I/A 26 (15/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-208-27
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 443 , F 138, S 8, H LU 4379, I/A 26 (15/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-181-27
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 443 , F 138, S 8, H LU 4379, I/A 26 (15/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-181-27
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 443 , F 138, S 8, H LU 4379, I/A 25 (28/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-170-27
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 443 , F 138, S 8, H LU 4379, I/A 25 (28/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-170-27
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 443 , F 138, S 8, H LU 4379, I/A 24 (26/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-217-27