EXPLORATORY INVESTMENTS 2007 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Europa, 26
Código Postal 28224
Municipio Pozuelo de Alarcón
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social EXPLORATORY INVESTMENTS 2007 SL
CIF B95511127
Capital Social 820000.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario BURGER KING SPAIN SL
VINCULACIONES DE EXPLORATORY INVESTMENTS 2007 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EXPLORATORY INVESTMENTS 2007 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Otero Almudena | Apoderado | 11/05/2020 | 28/08/2020 |
BURGER KING SPAIN SL | Administrador Solidario | 11/05/2020 | 28/08/2020 |
BURGER KING SPAIN SL | Socio Unico | 11/05/2020 | 28/08/2020 |
Cabrero Martinez Pedro | Apoderado | 11/05/2020 | 28/08/2020 |
Collado Rodriguez Raul | Apoderado | 11/05/2020 | 28/08/2020 |
De Andres Fazio Salvador Antonio | Apoderado | 11/05/2020 | 28/08/2020 |
Diaz Guelbenzu Julia | Apoderado | 11/05/2020 | 28/08/2020 |
Francis Roy Bonneau | Consejero | 28/10/2010 | 28/08/2020 |
Gil Herranz Marta | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/08/2020 | 28/08/2020 |
Hernandez De Alba Dorado Borja | Administrador Solidario | 11/05/2020 | 28/08/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EXPLORATORY INVESTMENTS 2007 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40691 , F 26, S 8, H M 722050, I/A 4 (28/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-172-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40691 , F 26, S 8, H M 722050, I/A 4 (28/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-172-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40691 , F 26, S 8, H M 722050, I/A 4 (28/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-172-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40691 , F 26, S 8, H M 722050, I/A 4 (28/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-172-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40691 , F 24, S 8, H M 722050, I/A 3 (21/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-167-28
- AVDA DE EUROPA 26 - ATICA VII (POZUELO DE ALARCON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40691 , F 24, S 8, H M 722050, I/A 2 (10/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5748 , F 157, S 8, H BI 51595, I/A 19 (11/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-101-48
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5748 , F 157, S 8, H BI 51595, I/A 19 (11/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-101-48
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5748 , F 157, S 8, H BI 51595, I/A 20 (11/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-101-48
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5748 , F 152, S 8, H BI 51595, I/A 18 (11/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-101-48