EXPLENDOR BUSINESS SA - EXTINGUIDA
Municipio Málaga
Provincia Málaga
Razón Social EXPLENDOR BUSINESS SA
CIF A97547368
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 25/01/2005
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EXPLENDOR BUSINESS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EXPLENDOR BUSINESS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bachiller Arguelles Adolfo | Apoderado | 15/01/2016 | 12/01/2017 |
Bachiller De Haro Ignacio | Liquidador | 12/01/2017 | 12/01/2017 |
Jimenez Ponce Natividad | Administrador Unico | 30/01/2013 | 12/01/2017 |
ACTOS BORME DE EXPLENDOR BUSINESS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4034, L 2945, F 205, S 8, H MA 83768, I/A 6 (25/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-47-29
- En el envío nº 11 del año 2017, inscripción 5ª de la sociedad "EXPLENDOR BUSINESS SA EN LIQUIDACION", por error se incluyó el acto de disolución, liquidación y extinción de la sociedad, cuando el acto que realmente acordó la sociedad fue el acto de disolución y nombramiento de liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4034, L 2945, F 205, S 8, H MA 83768, I/A 5 (12/01/2017)
CVE: BORME-A-2021-85-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4034, L 2945, F 205, S 8, H MA 83768, I/A 5 (12/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-16-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4034, L 2945, F 205, S 8, H MA 83768, I/A 5 (12/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-16-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4034, L 2945, F 205, S 8, H MA 83768, I/A 5 (12/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-16-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4034, L 2945, F 205, S 8, H MA 83768, I/A 5 (12/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-16-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4034, L 2945, F 204, S 8, H MA 83768, I/A 4 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4034, L 2945, F 204, S 8, H MA 83768, I/A 3 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-27-29