EXPERTUS OIM SL - EXTINGUIDA
Razón Social EXPERTUS OIM SL
CIF B88353321
Capital Social 50000.0 Euros
Actividad Instalaciones eléctricas
Fecha de Constitución 01/04/2019
Nombres Anteriores
- EXPERTUS INSELEC SL
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE EXPERTUS OIM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EXPERTUS OIM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Marti Borrellas Jose | Liquidador | 14/10/2019 | 14/10/2019 |
Marti Lacueva Miguel Angel | Secretario | 06/05/2019 | 14/10/2019 |
Marti Lacueva Miguel Angel | Consejero | 14/10/2019 | |
Marti Lacueva Sergio | Consejero | 06/05/2019 | 14/10/2019 |
Martin Borrellas Jose | Representante | 06/05/2019 | 14/10/2019 |
Martin Lacueva Miguel-angel | Consejero | 06/05/2019 | 14/10/2019 |
Palma Acosta Raul | Consejero | 06/05/2019 | 14/10/2019 |
SPIRIT OF EXPERTUS SL | Presidente | 06/05/2019 | 14/10/2019 |
SPIRIT OF EXPERTUS SL | Consejero Delegado | 06/05/2019 | 14/10/2019 |
SPIRIT OF EXPERTUS SL | Consejero | 06/05/2019 | 14/10/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EXPERTUS OIM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39143 , F 60, S 8, H M 695362, I/A 3 (14/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-202-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39143 , F 60, S 8, H M 695362, I/A 3 (14/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-202-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39143 , F 60, S 8, H M 695362, I/A 3 (14/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-202-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39143 , F 60, S 8, H M 695362, I/A 3 (14/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-202-28
- Se publicó por error en la inscripción 1ª el nombramiento del consejero-secretario MARTIN LACUEVA MIGUEL- ANGEL, siendo lo correcto MARTI LACUEVA MIGUEL-ANGEL y el nombramiento como representante de MARTIN BORRELLAS JOSE, siendo lo correcto MARTI BORRELLAS JOSE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39143 , F 55, S 8, H M 695362, I/A 1 (06/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-173-28
Empresa: EXPERTUS INSELEC SL
- EXPERTUS OIM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39143 , F 60, S 8, H M 695362, I/A 2 (05/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-134-28
Empresa: EXPERTUS INSELEC SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39143 , F 55, S 8, H M 695362, I/A 1 (06/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-89-28
Empresa: EXPERTUS INSELEC SL
Dirección:C/ BAMBU 8 (MADRID)
Comienzo de operaciones:01/04/19
Capital:50.000,00 Euros
Objeto social:La sociedad tiene por objeto el desarrollo de las actividades correspondientes a los siguientes códigos y descripciones de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas. Actividad principal: CNAE 4321 Instalaciones eléctricas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39143 , F 55, S 8, H M 695362, I/A 1 (06/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-89-28