EXPERTOS DEL SUR SL - EXTINGUIDA
Dirección social COMPJ CENTRO COMERCIAL SAN EUGENIO, LOCAL 99, SAN
Municipio Adeje
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social EXPERTOS DEL SUR SL
CIF B76512953
Capital Social 3010.0 Euros
Fecha de Constitución 22/04/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario Vrydags Carine Elisabeth Francoise
VINCULACIONES DE EXPERTOS DEL SUR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EXPERTOS DEL SUR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Vrydags Carine Elisabeth Francoise | Administrador Unico | 14/09/2012 | 30/10/2012 |
Vrydags Carine Elisabeth Francoise | Liquidador | 30/10/2012 | 30/10/2012 |
Vrydags Carine Elisabeth Francoise | Socio Unico | 27/05/2010 | 30/10/2012 |
Mercier Stephane C.L.M.G | Administrador Unico | 27/05/2010 | 14/09/2012 |
ACTOS BORME DE EXPERTOS DEL SUR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3143 , F 23, S 8, H TF 47329, I/A 3 (30/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-218-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3143 , F 23, S 8, H TF 47329, I/A 3 (30/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-218-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3143 , F 23, S 8, H TF 47329, I/A 3 (30/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-218-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3143 , F 23, S 8, H TF 47329, I/A 3 (30/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-218-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3143 , F 23, S 8, H TF 47329, I/A 2 (14/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-187-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3143 , F 23, S 8, H TF 47329, I/A 2 (14/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-187-38
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-115-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3143 , F 21, S 8, H TF 47329, I/A 1 (27/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-108-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3143 , F 21, S 8, H TF 47329, I/A 1 (27/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-108-38
Dirección:COMPJ CENTRO COMERCIAL SAN EUGENIO, LOCAL 99, SAN (ADEJE)
Comienzo de operaciones:22/04/10
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:a).- La promoción de seguros en su más amplia interpretación. La información la formación, la promoción, la venta de servicios de administración y/o de gestión para empresas y particulares; la venta de programas de administración y/o de gestión para empresas y particulares;
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3143 , F 21, S 8, H TF 47329, I/A 1 (27/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-108-38