EXPENSA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Santos de Maimona, S/N
Código Postal 08370
Municipio Calella
Provincia Barcelona
Razón Social EXPENSA SL
CIF B59845768
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
VINCULACIONES DE EXPENSA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EXPENSA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Haro Villaverde Noemi | Apoderado | 27/04/2011 | 05/03/2012 |
Valdezate Soto Javier | Administrador Concursal | 07/12/2011 | 05/03/2012 |
ACTOS BORME DE EXPENSA SL
- EN EL SERVICIO COMUN PROCESAL DE EJECUCION CIVIL,SOCIAL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE GERONA, EJECUCION 26/2013. RESOLUCION FIRME DE FECHA 15 DE MAYO DE 2013. DECLARACION DE INSOLVENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30578 , F 179, S 8, H B 17698, I/A 11 (21/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-206-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30578 , F 179, S 8, H B 17698, I/A 10 (05/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-54-08
- JUZGADO MERCANTIL 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 577/2011, AUTO FIRME DE FECHA 09/02/2012, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30578 , F 179, S 8, H B 17698, I/A 10 (05/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-54-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30578 , F 179, S 8, H B 17698, I/A 10 (05/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-54-08
- JUZGADO MERCANTIL 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 577/2011, AUTO FIRME DE FECHA 26/10/2011, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21156 , F 90, S 8, H B 17698, I/A 9 (07/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-240-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21156 , F 90, S 8, H B 17698, I/A 9 (07/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-240-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21156 , F 89, S 8, H B 17698, I/A 8 (27/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-212-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-203-08