EXPEDIER PROPERTIES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Sagasta, 15
Código Postal 28004
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social EXPEDIER PROPERTIES SL
CIF B92020502
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario British Car Auctions Limited
VINCULACIONES DE EXPEDIER PROPERTIES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EXPEDIER PROPERTIES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARANZADI RIOS Y ASOCIADOS ABOGADOS SL | Administrador Solidario | 26/09/2012 | 08/01/2014 |
ARANZADI RIOS Y ASOCIADOS ABOGADOS SL | Liquidador | 08/01/2014 | 08/01/2014 |
British Car Auctions Limited | Socio Unico | 26/09/2012 | 08/01/2014 |
British Car Auctions Limited | Administrador Solidario | 08/01/2014 | |
Hosking Simon Christopher Duncan | R.C.P.SolMan | 26/09/2012 | 08/01/2014 |
Rios Urbina Alfredo | Representante | 26/09/2012 | 08/01/2014 |
Rios Urbina Alfredo Maria | Representante | 08/01/2014 | 08/01/2014 |
Gerlich Dierks Veit | Representante | 26/09/2012 | |
PROFESSIONAL SERVICES REPRESENTATIVES SL | Administrador Solidario | 26/09/2012 |
ACTOS BORME DE EXPEDIER PROPERTIES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30249 , F 135, S 8, H M 544461, I/A 3 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-10-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30249 , F 135, S 8, H M 544461, I/A 3 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-10-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30249 , F 135, S 8, H M 544461, I/A 3 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-10-28
Administrador Solidario
R.C.P.SolMan
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30249 , F 135, S 8, H M 544461, I/A 3 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-10-28
- C/ SAGASTA 15 6º - DERECHA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30249 , F 134, S 8, H M 544461, I/A 2 (26/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-194-28
Administrador Solidario
R.C.P.SolMan
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30249 , F 134, S 8, H M 544461, I/A 2 (26/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-194-28
Administrador Solidario
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30249 , F 134, S 8, H M 544461, I/A 2 (26/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-194-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30249 , F 134, S 8, H M 544461, I/A 2 (26/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-194-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-4-29
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-4-29