EXPANSION LORCA GANADERA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Santa Paula, 7
Código Postal 30800
Municipio Lorca
Provincia Murcia
Razón Social EXPANSION LORCA GANADERA SL
CIF B30396576
Actividad Actividades de apoyo a la ganadería
Órgano Administración Administrador único
Propietario GRUPO JURAMENTA SL
VINCULACIONES DE EXPANSION LORCA GANADERA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EXPANSION LORCA GANADERA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alfonso Jimenez Reverte | Apoderado Solidario | 01/03/2011 | 12/01/2018 |
Catalina Jimenez Reverte | Apoderado Solidario | 01/03/2011 | 12/01/2018 |
GRUPO JURAMENTA SL | Socio Unico | 06/03/2013 | 12/01/2018 |
JUAN JIMENEZ GARCIA SA | Administrador Unico | 29/01/2010 | 12/01/2018 |
Luis Gomez Aranda | Apoderado | 06/03/2013 |
ACTOS BORME DE EXPANSION LORCA GANADERA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1197 , F 184, S 8, H MU 12984, I/A 14 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-30
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1197 , F 184, S 8, H MU 12984, I/A 14 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1197 , F 184, S 8, H MU 12984, I/A 14 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-30
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1197 , F 184, S 8, H MU 12984, I/A 12 (06/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-30
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1197 , F 184, S 8, H MU 12984, I/A 12 (06/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-30
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-199-30
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1197 , F 183, S 8, H MU 12984, I/A 11 (01/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-48-30
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-212-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1197 , F 183, S 8, H MU 12984, I/A 10 (29/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-26-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1197 , F 183, S 8, H MU 12984, I/A 10 (29/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-26-30