EXPAN INVERSIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Muntaner, 261
Código Postal 08021
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social EXPAN INVERSIONES SL
CIF B59558718
Capital Social 3050.0 Euros
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EXPAN INVERSIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EXPAN INVERSIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Andreu Comas Eusebio | Apoderado | 08/05/2009 | 05/01/2024 |
Andreu Comas Montserrat | Apoderado | 08/05/2009 | 05/01/2024 |
Andreu Comas Nuria | Apoderado | 08/05/2009 | 05/01/2024 |
Andreu Virgili Eusebio | Apoderado Solidario | 16/01/2015 | 05/01/2024 |
Saumell Llado Alvaro | Liquidador | 05/01/2024 | 05/01/2024 |
Saumell Llado Alvaro | Administrador Unico | 31/12/2014 | 05/01/2024 |
Andreu Virgili Eusebio | Administrador | 31/12/2014 |
ACTOS BORME DE EXPAN INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30995 , F 168, S 8, H B 9243, I/A 17 (05/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30995 , F 168, S 8, H B 9243, I/A 17 (05/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30995 , F 168, S 8, H B 9243, I/A 17 (05/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-08
Capital Anterior: | 57.047,20 | Euros |
Disminución de capital | 53.997,20 | Euros |
Capital Actual: | 3.050,00 | Euros |
Porcentaje: | 94,65 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30995 , F 167, S 8, H B 9243, I/A 16 (19/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-166-08
Capital Anterior: | 67.569,70 | Euros |
Disminución de capital | 10.522,50 | Euros |
Capital Actual: | 57.047,20 | Euros |
Porcentaje: | 15,57 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30995 , F 167, S 8, H B 9243, I/A 15 (09/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-157-08
Capital Anterior: | 73.822,20 | Euros |
Disminución de capital | 6.252,50 | Euros |
Capital Actual: | 67.569,70 | Euros |
Porcentaje: | 8,47 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30995 , F 166, S 8, H B 9243, I/A 14 (13/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-137-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30995 , F 165, S 8, H B 9243, I/A 13 (16/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-15-08
- CL MUNTANER Num.261 P.1 PTA.2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30995 , F 165, S 8, H B 9243, I/A 12 (05/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30995 , F 165, S 8, H B 9243, I/A 11 (31/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-5-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30995 , F 165, S 8, H B 9243, I/A 11 (31/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-5-08