EXLOPONA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Edgar Neville, 6
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social EXLOPONA SL
CIF B86701166
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 02/04/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EXLOPONA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EXLOPONA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carbajo Jimenez Joaquin | Administrador Unico | 11/06/2015 | 22/03/2022 |
Carbajo Muñoz Ana | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/11/2018 | 22/03/2022 |
Carbajo Muñoz Joaquin | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/11/2018 | 22/03/2022 |
Muñoz De La Vega Maria Del Carmen | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/11/2018 | 22/03/2022 |
Riaza Herguido Belen | Liquidador | 22/03/2022 | 22/03/2022 |
Romero Garat Maria Del Carmen | Socio Unico | 03/04/2013 | 22/06/2015 |
Romero Garat Maria Del Carmen | Administrador Unico | 03/04/2013 | 11/06/2015 |
ACTOS BORME DE EXLOPONA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30855 , F 100, S 8, H M 555324, I/A 5 (22/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30855 , F 100, S 8, H M 555324, I/A 5 (22/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30855 , F 100, S 8, H M 555324, I/A 5 (22/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30855 , F 100, S 8, H M 555324, I/A 5 (22/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30855 , F 99, S 8, H M 555324, I/A 4 (26/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-231-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30855 , F 99, S 8, H M 555324, I/A 3 (22/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-121-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30855 , F 98, S 8, H M 555324, I/A 2 (11/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-114-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30855 , F 98, S 8, H M 555324, I/A 2 (11/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-114-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30855 , F 98, S 8, H M 555324, I/A 1 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30855 , F 98, S 8, H M 555324, I/A 1 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-28