EXIT MULTIMEDIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Grecia, 6
Código Postal 10005
Municipio Cáceres
Provincia Cáceres
Razón Social EXIT MULTIMEDIA SL
CIF B10433340
Capital Social 100000.0 Euros
Fecha de Constitución 13/12/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EXIT MULTIMEDIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EXIT MULTIMEDIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Merino Aitor Jorge | Administrador Unico | 26/12/2012 | 04/01/2019 |
Garcia Merino Aitor Jorge | Liquidador | 04/01/2019 | 04/01/2019 |
Garcia Merino Maria Aranzazu Pilar | Apoderado | 16/04/2013 | 04/01/2019 |
Rodriguez San Roman Monica | Apoderado | 07/04/2015 | 04/01/2019 |
Hernando Escolano Milagros Antonia | Apoderado | 16/04/2013 | 07/04/2015 |
ACTOS BORME DE EXIT MULTIMEDIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 899, L 726, F 202, S 8, H CC 12758, I/A 5 (04/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-10
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 899, L 726, F 202, S 8, H CC 12758, I/A 5 (04/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-10
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 899, L 726, F 202, S 8, H CC 12758, I/A 5 (04/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-10
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 899, L 726, F 202, S 8, H CC 12758, I/A 5 (04/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-10
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 899, L 726, F 198, S 8, H CC 12758, I/A 4 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-70-10
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 899, L 726, F 198, S 8, H CC 12758, I/A 4 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-70-10
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 899, L 726, F 40, S 8, H CC 12758, I/A 3 (16/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-78-10
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 899, L 726, F 37, S 8, H CC 12758, I/A 2 (16/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-78-10
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 899, L 726, F 34, S 8, H CC 12758, I/A 1 (26/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-10
Dirección:C/ GRECIA 6 BAJO (CACERES)
Comienzo de operaciones:13/12/12
Capital:100.000,00 Euros
Objeto social:Representación de productos de films y peliculas de diferentes formatos y diferentes aplicaciones de video, televisión y cine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 899, L 726, F 34, S 8, H CC 12758, I/A 1 (26/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-10