EXETER VALUE IV SPAIN INTERMEDIATE A SL
Dirección social Calle Principe de Vergara, 112
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social EXETER VALUE IV SPAIN INTERMEDIATE A SL
CIF B67649418
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 18/10/2021
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario EELVF IV SPAIN HOLDCO A SAL
ORGANIGRAMA DE EXETER VALUE IV SPAIN INTERMEDIATE A SL
VINCULACIONES DE EXETER VALUE IV SPAIN INTERMEDIATE A SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EXETER VALUE IV SPAIN INTERMEDIATE A SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TMF MANAGEMENT SPAIN SL | Apoderado | 25/03/2024 | |
Santos Rachon Manuel | Administrador Solidario | 20/03/2024 | |
Santos Rodriguez Carolina | Administrador Solidario | 20/03/2024 | |
TMF MANAGEMENT SPAIN SL | Apoderado | 13/03/2023 | |
TMF MANAGEMENT SPAIN SL | Apoderado | 01/03/2022 | |
EELVF IV SPAIN HOLDCO A SAL | Socio Unico | 13/01/2022 | |
Ferre Puy Miguel | Apoderado Solidario | 13/01/2022 | |
Gil Mesino Carlos | Apoderado Solidario | 13/01/2022 | |
Gomez Delgado Emilio | Apoderado Solidario | 13/01/2022 | |
Stuart Golunski James Peter | Administrador Solidario | 13/01/2022 |
ACTOS BORME DE EXETER VALUE IV SPAIN INTERMEDIATE A SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42573 , F 87, S 8, H M 753183, I/A 11 (25/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-65-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42573 , F 87, S 8, H M 753183, I/A 10 (20/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-62-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42573 , F 87, S 8, H M 753183, I/A 10 (20/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-62-28
- Se omitió por error en la inscripción 9ª la publicación de la dimisión de RAGHAVAN NISHA como administradora solidaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42573 , F 86, S 8, H M 753183, I/A 9 (21/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-242-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42573 , F 86, S 8, H M 753183, I/A 9 (21/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-242-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42573 , F 86, S 8, H M 753183, I/A 9 (21/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-81-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42573 , F 86, S 8, H M 753183, I/A 8 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42573 , F 85, S 8, H M 753183, I/A 7 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificación de los artículos 6 y 8 de los estatutos sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42573 , F 84, S 8, H M 753183, I/A 6 (14/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-181-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42573 , F 84, S 8, H M 753183, I/A 5 (01/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-46-28