EXCLUSIVAS VALMAT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Gavines, 2
Código Postal 46980
Municipio Paterna
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social EXCLUSIVAS VALMAT SL
CIF B98440803
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios
Fecha de Constitución 02/05/2012
Órgano Administración Administrador único
Propietario Azpeitia Fernandez Aranzazu
VINCULACIONES DE EXCLUSIVAS VALMAT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EXCLUSIVAS VALMAT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Azpeitia Fernandez Aranzazu | Socio Unico | 09/08/2016 | 30/08/2023 |
Azpeitia Fernandez Aranzazu | Administrador Unico | 09/08/2016 | 30/08/2023 |
Azpeitia Fernandez Maria-aranzazu | Liquidador Unico | 30/08/2023 | 30/08/2023 |
Cruz Calcerrada Angel | Socio Unico | 21/05/2012 | 09/08/2016 |
Cruz Calcerrada Angel | Administrador Unico | 21/05/2012 | 09/08/2016 |
ACTOS BORME DE EXCLUSIVAS VALMAT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9474, L 6756, F 90, S 8, H V 148634, I/A 3 (30/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-170-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9474, L 6756, F 90, S 8, H V 148634, I/A 3 (30/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-170-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9474, L 6756, F 90, S 8, H V 148634, I/A 3 (30/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-170-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9474, L 6756, F 90, S 8, H V 148634, I/A 3 (30/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-170-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9474, L 6756, F 90, S 8, H V 148634, I/A 3 (30/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-170-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9474, L 6756, F 90, S 8, H V 148634, I/A 2 (09/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-156-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9474, L 6756, F 90, S 8, H V 148634, I/A 2 (09/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-156-46
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9474, L 6756, F 90, S 8, H V 148634, I/A 2 (09/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-156-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9474, L 6756, F 88, S 8, H V 148634, I/A 1 (21/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-101-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9474, L 6756, F 88, S 8, H V 148634, I/A 1 (21/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-101-46