EXCLUSIVAS ROVEGA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Republica Dominicana, 5
Código Postal 35010
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Razón Social EXCLUSIVAS ROVEGA SL
CIF B35208131
Capital Social 3245.4 Euros
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EXCLUSIVAS ROVEGA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EXCLUSIVAS ROVEGA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rodriguez Lozano Nestor | Administrador Unico | 09/07/2018 | 18/07/2022 |
Rodriguez Lozano Nestor | Liquidador | 18/07/2022 | 18/07/2022 |
Rodriguez Vega Juan Ramon | Apoderado | 30/12/2014 | 18/07/2022 |
Lozano Marrero Alicia Julia | Administrador Unico | 17/09/2014 | 09/07/2018 |
Rodriguez Vega Juan Ramon | Administrador Unico | 17/09/2014 |
ACTOS BORME DE EXCLUSIVAS ROVEGA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1160 , F 181, S 8, H GC 10088, I/A 12 (18/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-141-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1160 , F 181, S 8, H GC 10088, I/A 12 (18/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-141-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1160 , F 181, S 8, H GC 10088, I/A 12 (18/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-141-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1160 , F 181, S 8, H GC 10088, I/A 12 (18/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-141-35
- Otras modificaciones estatutarias: 23. Referente al carácter retribuido del órgano de administración.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1160 , F 181, S 8, H GC 10088, I/A 11 (18/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-143-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1160 , F 178, S 8, H GC 10088, I/A 10 (09/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1160 , F 178, S 8, H GC 10088, I/A 10 (09/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-35
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1160 , F 178, S 8, H GC 10088, I/A 9 (30/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-5-35
- Otras modificaciones estatutarias: 23. Referente a la retribución de los cargos.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1160 , F 178, S 8, H GC 10088, I/A 8 (10/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1160 , F 174, S 8, H GC 10088, I/A 7 (17/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-183-35