EXCLUSIVAS DEL MUEBLE TEJEDOR Y GARCIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Maestra Justa Freire, 7
Código Postal 28044
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social EXCLUSIVAS DEL MUEBLE TEJEDOR Y GARCIA SL
CIF B85816486
Capital Social 6000.0 Euros
Actividad Intermediarios del comercio de muebles, artículos para el hogar y ferretería
Fecha de Constitución 01/01/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario Carmona Martin Maria Angeles
VINCULACIONES DE EXCLUSIVAS DEL MUEBLE TEJEDOR Y GARCIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EXCLUSIVAS DEL MUEBLE TEJEDOR Y GARCIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carmona Martin Maria Angeles | Administrador Unico | 03/02/2017 | 30/05/2024 |
Carmona Martin Maria Angeles | Socio Unico | 03/02/2017 | 30/05/2024 |
Carmona Martin Maria Angeles | Liquidador | 30/05/2024 | 30/05/2024 |
Carmona Martin Maria Angeles | Administrador Solidario | 28/08/2013 | 03/02/2017 |
Marquez Montero Gabriel | Administrador Solidario | 17/12/2009 | 03/02/2017 |
Garcia Barajas Fernando Juan | Administrador Solidario | 17/12/2009 | 28/08/2013 |
ACTOS BORME DE EXCLUSIVAS DEL MUEBLE TEJEDOR Y GARCIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 491273, I/A 4 (30/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 491273, I/A 4 (30/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 491273, I/A 4 (30/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 491273, I/A 4 (30/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27267 , F 122, S 8, H M 491273, I/A 3 (03/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-30-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27267 , F 122, S 8, H M 491273, I/A 3 (03/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-30-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27267 , F 122, S 8, H M 491273, I/A 3 (03/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-30-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27267 , F 122, S 8, H M 491273, I/A 3 (03/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-30-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27267 , F 122, S 8, H M 491273, I/A 2 (28/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-168-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27267 , F 122, S 8, H M 491273, I/A 2 (28/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-168-28