EXCLUSIVAS CUMBRE DEL SOL SL - EXTINGUIDA
Dirección social URB Pueblo del Mar, 92
Código Postal 03726
Municipio Benitachell/El Poble Nou de Benitatxell
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social EXCLUSIVAS CUMBRE DEL SOL SL
CIF B54812672
Capital Social 3020.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 03/10/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario Kogan Boris
VINCULACIONES DE EXCLUSIVAS CUMBRE DEL SOL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EXCLUSIVAS CUMBRE DEL SOL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Kogan Boris | Socio Unico | 27/12/2017 | 13/10/2021 |
Kogan Boris | Administrador Unico | 27/12/2017 | 13/10/2021 |
Kogan Boris | Liquidador | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
Kogan Arkadiy | Socio Unico | 13/10/2014 | 27/12/2017 |
Kogan Arkadiy | Administrador Unico | 13/10/2014 | 27/12/2017 |
ACTOS BORME DE EXCLUSIVAS CUMBRE DEL SOL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3807 , F 45, S 8, H A 141859, I/A 3 (13/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-203-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3807 , F 45, S 8, H A 141859, I/A 3 (13/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-203-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3807 , F 45, S 8, H A 141859, I/A 3 (13/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-203-03
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3807 , F 45, S 8, H A 141859, I/A 3 (13/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-203-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3807 , F 45, S 8, H A 141859, I/A 2 (27/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-4-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3807 , F 45, S 8, H A 141859, I/A 2 (27/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-4-03
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3807 , F 45, S 8, H A 141859, I/A 2 (27/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-4-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3807 , F 45, S 8, H A 141859, I/A 1 (13/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-200-03
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3807 , F 45, S 8, H A 141859, I/A 1 (13/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-200-03
Dirección:C/ PUEBLO DEL MAR 92-93 - URBANIZACION CUMBRE DEL (BENITACHELL)
Comienzo de operaciones:03/10/14
Capital:3.020,00 Euros
Objeto social:La promoción inmobiliaria, es decir, la promoción, gestión y desarrollo de todo tipo de operaciones inmobiliarias y urbanísticas. La adquisición, enajenación y explotación, incluso en arrendamiento, de fincas, edificios, viviendas y locales e inmuebles en general, cualquiera que sea su destino. La c
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3807 , F 45, S 8, H A 141859, I/A 1 (13/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-200-03