EXCLUSIVAS ABELLEIRA SL - EXTINGUIDA
Municipio Agüimes
Provincia Las Palmas
Razón Social EXCLUSIVAS ABELLEIRA SL
CIF B35383918
Capital Social 3005.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de bebidas
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE EXCLUSIVAS ABELLEIRA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EXCLUSIVAS ABELLEIRA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Abelleira Ramirez Raquel | Administrador Mancomunado | 03/04/2018 | 22/01/2019 |
Galvan Regodon Francisco Javier | Apoderado | 07/06/2018 | 22/01/2019 |
MIGUEL TORRES SA | Administrador Mancomunado | 03/04/2018 | 22/01/2019 |
Pajares Acedo Antonio | Apoderado | 07/06/2018 | 22/01/2019 |
Rosell Pujol Angels | Liquidador | 22/01/2019 | 22/01/2019 |
Rosell Pujol Maria Angels | Apoderado | 07/06/2018 | 22/01/2019 |
Abelleira Ramirez Raquel | Administrador Unico | 10/05/2013 | 03/04/2018 |
Abelleira Garcia Oscar | Administrador Unico | 10/05/2013 |
ACTOS BORME DE EXCLUSIVAS ABELLEIRA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2187 , F 142, S 8, H GC 11716, I/A 15 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2187 , F 142, S 8, H GC 11716, I/A 15 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2187 , F 142, S 8, H GC 11716, I/A 15 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-35
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2187 , F 142, S 8, H GC 11716, I/A 15 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-35
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2187 , F 140, S 8, H GC 11716, I/A 14 (07/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-113-35
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1195 , F 223, S 8, H GC 11716, I/A 13 (07/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-113-35
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1195 , F 200, S 8, H GC 11716, I/A 12 (03/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-70-35
- Otras modificaciones estatutarias: 19º. Referente a la gestión y representación de la sociedad.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1195 , F 200, S 8, H GC 11716, I/A 12 (03/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-70-35
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1195 , F 200, S 8, H GC 11716, I/A 12 (03/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-70-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1195 , F 200, S 8, H GC 11716, I/A 12 (03/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-70-35