EXCEN CONSULTORES ENERGETICOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Principe de Asturias, 78
Código Postal 28860
Municipio Paracuellos de Jarama
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social EXCEN CONSULTORES ENERGETICOS SL
CIF B85912707
Capital Social 4000.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 03/03/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EXCEN CONSULTORES ENERGETICOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EXCEN CONSULTORES ENERGETICOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hernandez Igeño Elias Rodolfo | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/04/2010 | 15/01/2021 |
Hernandez Igeño Elias Rodolfo | Administrador Unico | 31/07/2017 | 15/01/2021 |
Hernandez Igeño Elias Rodolfo | Liquidador | 15/01/2021 | 15/01/2021 |
Puyol Lumbreras Juan | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/04/2010 | 15/01/2021 |
Santiago Moreno Cristina | Administrador Unico | 09/03/2017 | 31/07/2017 |
Fernandez Coso Beatriz Irene | Administrador Unico | 08/04/2010 | 09/03/2017 |
ACTOS BORME DE EXCEN CONSULTORES ENERGETICOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27617 , F 134, S 8, H M 497684, I/A 5 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27617 , F 134, S 8, H M 497684, I/A 5 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27617 , F 134, S 8, H M 497684, I/A 5 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-28
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27617 , F 134, S 8, H M 497684, I/A 5 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-28
- AVDA PRINCIPE DE ASTURIAS 78 (PARACUELLOS DE JARAMA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27617 , F 133, S 8, H M 497684, I/A 4 (31/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-150-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27617 , F 133, S 8, H M 497684, I/A 4 (31/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-150-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27617 , F 133, S 8, H M 497684, I/A 4 (31/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-150-28
- C/ BALEARES NUMERO 32 (PARACUELLOS DE JARAMA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27617 , F 133, S 8, H M 497684, I/A 3 (09/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-54-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27617 , F 133, S 8, H M 497684, I/A 3 (09/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-54-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27617 , F 133, S 8, H M 497684, I/A 3 (09/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-54-28