EXCEM CAPITAL PARTNERS VIII SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 93
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social EXCEM CAPITAL PARTNERS VIII SL
CIF B87417853
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 16/11/2015
Órgano Administración Administrador único
Propietario EXCEM GRUPO 1971 SA
VINCULACIONES DE EXCEM CAPITAL PARTNERS VIII SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EXCEM CAPITAL PARTNERS VIII SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXCEM GRUPO 1971 SA | Socio Unico | 27/01/2016 | 15/11/2023 |
EXCEM REAL ESTATE SL | Liquidador | 15/11/2023 | 15/11/2023 |
Hatchwell Altaras Philip | Administrador Unico | 23/08/2023 | 15/11/2023 |
Toledano Edery Estefano Sam | Representante | 15/11/2023 | 15/11/2023 |
Ballesteros Pozanco Jose Manuel | Administrador Solidario | 27/01/2016 | 23/08/2023 |
Hatchwell Altaras Philip | Administrador Solidario | 27/01/2016 | 23/08/2023 |
ACTOS BORME DE EXCEM CAPITAL PARTNERS VIII SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34291 , F 133, S 8, H M 616890, I/A 3 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34291 , F 133, S 8, H M 616890, I/A 3 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34291 , F 133, S 8, H M 616890, I/A 3 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34291 , F 133, S 8, H M 616890, I/A 3 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34291 , F 133, S 8, H M 616890, I/A 2 (23/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-165-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34291 , F 133, S 8, H M 616890, I/A 2 (23/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-165-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34291 , F 133, S 8, H M 616890, I/A 2 (23/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-165-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34291 , F 131, S 8, H M 616890, I/A 1 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-23-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34291 , F 131, S 8, H M 616890, I/A 1 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-23-28
Dirección:PASEO DE LA CASTELLANA, Nº 93, 9º (MADRID)
Comienzo de operaciones:16/11/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:CNAE del objeto principal 6810.- La Compra y venta de solares, terrenos y toda clase de fincas rústicas, urbanas, pisos, locales, apartamentos e inmuebles en general. La urbanización, parcelación y reparcelación de terrenos. La construcción por cuenta propia o ajena de toda clase de inmuebles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34291 , F 131, S 8, H M 616890, I/A 1 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-23-28