EXCEDEA SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social CJTO Residencial Jade (Urb Reserva de Marbella
Código Postal 29604
Municipio Marbella
Provincia Málaga
Razón Social EXCEDEA SPAIN SL
CIF B93485696
Capital Social 195020.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 07/06/2016
Órgano Administración Administrador único
Propietario Excedea Capital Ou
VINCULACIONES DE EXCEDEA SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EXCEDEA SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Excedea Capital Ou | Socio único | 19/11/2019 | |
Excedea Capital Ou | Socio Unico | 30/06/2016 | 19/11/2019 |
Kaukiainen Ekaterina | Apoderado | 05/06/2017 | 19/11/2019 |
Seppala Martin Robert | Apoderado | 05/06/2017 | 19/11/2019 |
Seppala Martin Robert | Liquidador | 19/11/2019 | 19/11/2019 |
Seppala Martin Robert | Administrador Unico | 05/11/2018 | 19/11/2019 |
Makela Janne Kauko Sakari | Administrador Unico | 30/06/2016 | 05/11/2018 |
ACTOS BORME DE EXCEDEA SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5530, L 4437, F 126, S 8, H MA134878, I/A 6 (19/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-230-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5530, L 4437, F 126, S 8, H MA134878, I/A 6 (19/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-230-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5530, L 4437, F 126, S 8, H MA134878, I/A 6 (19/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-230-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5530, L 4437, F 126, S 8, H MA134878, I/A 6 (19/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-230-29
Administrador Unico
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5530, L 4437, F 126, S 8, H MA134878, I/A 6 (19/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-230-29
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 192.020,00 | Euros |
Capital Actual: | 195.020,00 | Euros |
Porcentaje: | 6.400,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5530, L 4437, F 126, S 8, H MA134878, I/A 5 (19/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-230-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5530, L 4437, F 126, S 8, H MA134878, I/A 4 (05/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5530, L 4437, F 126, S 8, H MA134878, I/A 4 (05/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5530, L 4437, F 126, S 8, H MA134878, I/A 3 (05/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-111-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5530, L 4437, F 125, S 8, H MA134878, I/A 2 (05/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-111-29