EXCAVACIONES Y TRANSPORTES SANCHEZ ALMANSA SL - EXTINGUIDA
Provincia Valencia
Razón Social EXCAVACIONES Y TRANSPORTES SANCHEZ ALMANSA SL
CIF B96914635
VINCULACIONES DE EXCAVACIONES Y TRANSPORTES SANCHEZ ALMANSA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EXCAVACIONES Y TRANSPORTES SANCHEZ ALMANSA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Almansa Heredero Jose | Liquidador Solidario | 09/07/2010 | 29/01/2021 |
Sanchez Caballero Rogelio | Liquidador Solidario | 09/07/2010 | 29/01/2021 |
Almansa Heredero Jose | Administrador Solidario | 09/07/2010 | |
Sanchez Caballero Rogelio | Administrador Solidario | 09/07/2010 |
ACTOS BORME DE EXCAVACIONES Y TRANSPORTES SANCHEZ ALMANSA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6471, L 3776, F 91, S 8, H V 68585, I/A 4 (29/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-24-46
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6471, L 3776, F 91, S 8, H V 68585, I/A 4 (29/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-24-46
- El domicilio social está situado en TORRENT, AVINGUDA AL VEDAT, NUMERO 140-14&, como consecuencia del cambio de rotulación de la calle operado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Torrent de fecha 02/11/2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6471, L 3776, F 89, S 8, H V 68585, I/A 1 M (09/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-137-46
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6471, L 3776, F 91, S 8, H V 68585, I/A 3 M (09/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-137-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6471, L 3776, F 91, S 8, H V 68585, I/A 3 M (09/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-137-46
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6471, L 3776, F 91, S 8, H V 68585, I/A 3 M (09/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-137-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6471, L 3776, F 91, S 8, H V 68585, I/A 3 M (09/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-137-46
- Duración de la sociedad: 10 años desde el comienzo de operaciones, esto es, hasta el 01/10/2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6471, L 3776, F 89, S 8, H V 68585, I/A 1 (01/12/1999)
CVE: BORME-A-2010-137-46
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-167-46