EXCAVACIONES Y ARIDOS LA SELVA SL - EXTINGUIDA
Dirección social CL PARAJE TORRE CENDRERA S/N
Municipio Cerdanyola del Vallès
Provincia Barcelona
Razón Social EXCAVACIONES Y ARIDOS LA SELVA SL
CIF B17278979
Capital Social 665000.0 Euros
Actividad Extracción de gravas y arenas; extracción de arcilla y caolín
Órgano Administración Administradores mancomunados
Auditor KERNEL AUDIT SLP
VINCULACIONES DE EXCAVACIONES Y ARIDOS LA SELVA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EXCAVACIONES Y ARIDOS LA SELVA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Espinet Fernandez Sebastia | Administrador Mancomunado | 26/05/2011 | 20/12/2012 |
Espinet Fernandez Sebastia | Liquidador Mancomunado | 20/12/2012 | 20/12/2012 |
KERNEL AUDIT SLP | Auditor | 11/03/2010 | 20/12/2012 |
Villena Contreras Luis | Administrador Mancomunado | 26/05/2011 | 20/12/2012 |
Villena Contreras Luis | Liquidador Mancomunado | 20/12/2012 | 20/12/2012 |
Calero Garcia Angel | Consejero Delegado Mancomunado | 26/05/2011 | |
Calero Garcia Angel | Consejero | 26/05/2011 | |
Calero Garcia Angel | Apoderado | 26/05/2011 | |
Calero Perez Angel | Vicepresidente | 26/05/2011 | |
Calero Perez Angel | Consejero Delegado Mancomunado | 26/05/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EXCAVACIONES Y ARIDOS LA SELVA SL
- RECTIFICACION DE LA INS.19 DE DISOLUCION Y LIQUIDACION,EN CUANTO A LA REFORMULACION DEL BALANCE DE LIQUIDACION, Y ADJUDICACION DEL ACTIVO SOBREVENIDO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42159 , F 183, S 8, H B 402298, I/A 21 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42159 , F 181, S 8, H B 402298, I/A 19 (20/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-249-08
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42159 , F 181, S 8, H B 402298, I/A 19 (20/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-249-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42159 , F 181, S 8, H B 402298, I/A 19 (20/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-249-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42159 , F 181, S 8, H B 402298, I/A 18 (26/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-108-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42159 , F 180, S 8, H B 402298, I/A 17 (26/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-108-08
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42159 , F 180, S 8, H B 402298, I/A 17 (26/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-108-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-13-08
- CL PARAJE TORRE CENDRERA S/N (CERDANYOLA DEL VALLES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42159 , F 180, S 8, H B 402298, I/A 16 (21/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-210-08