EXCAVACIONES SANXENXO SL - EXTINGUIDA
Provincia Pontevedra
Razón Social EXCAVACIONES SANXENXO SL
CIF B36054401
Capital Social 3005.0 Euros
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EXCAVACIONES SANXENXO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EXCAVACIONES SANXENXO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cacheda Chouza Ana Belen | Administrador Unico | 26/03/2015 | 02/07/2018 |
Cacheda Chouza Ana Belen | Liquidador | 02/07/2018 | 02/07/2018 |
Cacheda Chouza Ana Belen | Apoderado Mancomunado | 04/03/2016 | 02/07/2018 |
Mayan Garrido David | Apoderado Mancomunado | 04/03/2016 | 02/07/2018 |
Otero Rodriguez Albino | Administrador Unico | 26/03/2015 |
ACTOS BORME DE EXCAVACIONES SANXENXO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 746, L 746, F 118, S 8, H PO 10192, I/A 11 (02/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-130-36
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 746, L 746, F 118, S 8, H PO 10192, I/A 11 (02/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-130-36
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 746, L 746, F 118, S 8, H PO 10192, I/A 11 (02/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-130-36
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 746, L 746, F 118, S 8, H PO 10192, I/A 11 (02/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-130-36
Capital Anterior: | 192.320,00 | Euros |
Disminución de capital | 189.315,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.005,00 | Euros |
Porcentaje: | 98,44 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 746, L 746, F 117, S 8, H PO 10192, I/A 10 (26/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-46-36
Capital Anterior: | 24.040,00 | Euros |
Aumento de capital: | 168.280,00 | Euros |
Capital Actual: | 192.320,00 | Euros |
Porcentaje: | 700,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 746, L 746, F 117, S 8, H PO 10192, I/A 9 (24/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-103-36
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 746, L 746, F 116, S 8, H PO 10192, I/A 8 (04/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-50-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 746, L 746, F 116, S 8, H PO 10192, I/A 7 (26/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-64-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 746, L 746, F 116, S 8, H PO 10192, I/A 7 (26/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-64-36
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-189-36