EXCAVACIONES ANCER SL - EXTINGUIDA
Provincia Ávila
Razón Social EXCAVACIONES ANCER SL
CIF B80168313
Capital Social 33656.0 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EXCAVACIONES ANCER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EXCAVACIONES ANCER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rodriguez Medina Cesar | Administrador Unico | 04/11/2010 | 04/11/2020 |
Rodriguez Medina Cesar | Liquidador | 04/11/2020 | 04/11/2020 |
Rodriguez Medina Cesar | Socio Unico | 04/11/2010 | 24/06/2019 |
Rodriguez Medina Antonio | Administrador Solidario | 04/11/2010 | |
Rodriguez Medina Cesar | Administrador Solidario | 04/11/2010 |
ACTOS BORME DE EXCAVACIONES ANCER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 115, L 73, F 58, S 8, H AV 3824, I/A 7 (04/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-05
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 115, L 73, F 58, S 8, H AV 3824, I/A 7 (04/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-05
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 115, L 73, F 58, S 8, H AV 3824, I/A 7 (04/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-05
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 115, L 73, F 58, S 8, H AV 3824, I/A 7 (04/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-05
Capital Anterior: | 18.030,00 | Euros |
Aumento de capital: | 15.626,00 | Euros |
Capital Actual: | 33.656,00 | Euros |
Porcentaje: | 86,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 115, L 73, F 58, S 8, H AV 3824, I/A 6 (24/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-131-05
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 115, L 73, F 58, S 8, H AV 3824, I/A 6 (24/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-131-05
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-175-05
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-235-05
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-221-05
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 115, L 73, F 58, S 8, H AV 3824, I/A 4 (04/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-221-05