EXCAVACION PAMAGA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Santa Marta, 1
Código Postal 28231
Municipio Las Rozas de Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social EXCAVACION PAMAGA SL
CIF B86158078
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de arquitectura
Fecha de Constitución 03/03/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EXCAVACION PAMAGA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EXCAVACION PAMAGA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ruiz Marron Andres Jose | Administrador Unico | 29/06/2012 | 21/04/2017 |
Ruiz Marron Andres Jose | Liquidador | 21/04/2017 | 21/04/2017 |
Garcia Cros Maria Jesus | Consejero Delegado | 09/03/2011 | 29/06/2012 |
Garcia Cros Maria Jesus | Consejero | 09/03/2011 | 29/06/2012 |
Garcia Ramos Gabino | Secretario | 09/03/2011 | 29/06/2012 |
Garcia Ramos Gabino | Consejero | 09/03/2011 | 29/06/2012 |
Garcia Yebra Jesus | Presidente | 09/03/2011 | 29/06/2012 |
Garcia Yebra Jesus | Consejero | 09/03/2011 | 29/06/2012 |
ACTOS BORME DE EXCAVACION PAMAGA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28625 , F 6, S 8, H M 515495, I/A 3 (21/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-83-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28625 , F 6, S 8, H M 515495, I/A 3 (21/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-83-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28625 , F 6, S 8, H M 515495, I/A 3 (21/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-83-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28625 , F 6, S 8, H M 515495, I/A 3 (21/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-83-28
- LA REDACCION DE PROYECTOS Y LA CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL, URBANIZACION Y EDIFICACION, DE PROMOCION PUBLICA O PRIVADA, ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28625 , F 5, S 8, H M 515495, I/A 2 (29/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-131-28
- C/ SANTA MARTA 1 - PRIMERO C (ROZAS DE MADRID (LAS))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28625 , F 5, S 8, H M 515495, I/A 2 (29/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-131-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28625 , F 5, S 8, H M 515495, I/A 2 (29/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-131-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28625 , F 5, S 8, H M 515495, I/A 2 (29/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-131-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28625 , F 5, S 8, H M 515495, I/A 2 (29/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-131-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28625 , F 1, S 8, H M 515495, I/A 1 (09/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-55-28