EXAMOTOR EXCLUSIVAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Guifre El Pilos, 6
Código Postal 08850
Municipio Gavà
Provincia Barcelona
Razón Social EXAMOTOR EXCLUSIVAS SL
CIF B63774939
Actividad Otras actividades recreativas y de entretenimiento
Fecha de Constitución 16/02/2005
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único K TRIUS SL
VINCULACIONES DE EXAMOTOR EXCLUSIVAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EXAMOTOR EXCLUSIVAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
K TRIUS SL | Administrador Unico | 15/04/2013 | 05/03/2021 |
Trius Miranda Juan Maria | REPR.143 RRM | 15/04/2013 | 05/03/2021 |
Trius Miranda Juan Maria | Administrador Unico | 15/04/2013 |
ACTOS BORME DE EXAMOTOR EXCLUSIVAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37344 , F 119, S 8, H B 308220, I/A 3 (05/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-50-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART. 19: MODIFICACION RETRIBUCION ADMINISTRADOR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37344 , F 119, S 8, H B 308220, I/A 2 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-75-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37344 , F 119, S 8, H B 308220, I/A 2 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-75-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37344 , F 119, S 8, H B 308220, I/A 2 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-75-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-187-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-225-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-185-08