EXAGONO INDUSTRIAL SOMONTE SA - EXTINGUIDA
Provincia Asturias
Razón Social EXAGONO INDUSTRIAL SOMONTE SA
CIF A33853102
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Página Web www.exagono.com
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE EXAGONO INDUSTRIAL SOMONTE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EXAGONO INDUSTRIAL SOMONTE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Alvarez Alberto | Apoderado Mancomunado | 06/11/2009 | 22/01/2013 |
Fernandez Garcia Roberto | Presidente | 05/11/2009 | 22/01/2013 |
Fernandez Garcia Roberto | Consejero | 05/11/2009 | 22/01/2013 |
Merino Coya Vicente | Consejero | 05/11/2009 | 22/01/2013 |
Merino Coya Vicente | Apoderado Mancomunado | 06/11/2009 | 22/01/2013 |
Perez Folgueral Alberto | Secretario | 05/11/2009 | 22/01/2013 |
Perez Folgueral Alberto | Consejero | 05/11/2009 | 22/01/2013 |
Perez Loredo Tania | Liquidador | 22/01/2013 | 22/01/2013 |
Garcia Llerandi Jose Maria Gerardo | Consejero | 05/11/2009 | 06/09/2011 |
Perez Rodriguez Enrique | Consejero | 05/11/2009 | 06/09/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EXAGONO INDUSTRIAL SOMONTE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 121, S 8, H AS 20856, I/A 8 (22/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-21-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 121, S 8, H AS 20856, I/A 8 (22/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-21-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 121, S 8, H AS 20856, I/A 8 (22/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-21-33
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 121, S 8, H AS 20856, I/A 8 (22/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-21-33
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-194-33
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 120, S 8, H AS 20856, I/A 7 (06/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-178-33
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-200-33
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 120, S 8, H AS 20856, I/A 6 (06/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-222-33
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 120, S 8, H AS 20856, I/A 5 (05/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-220-33
Consejero Delegado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 120, S 8, H AS 20856, I/A 5 (05/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-220-33