EXACTA CAPITAL SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ayala, 42
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social EXACTA CAPITAL SICAV
Capital Social 2400000.0 Euros
Fecha de Constitución 22/10/2009
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE EXACTA CAPITAL SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EXACTA CAPITAL SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cuberas Fuster Karim Jose | Consejero | 09/05/2018 | 15/11/2022 |
Cuberas Fuster Karim Jose | Presidente | 09/05/2018 | 15/11/2022 |
Cuberas Fuster Karim Jose | Liquidador | 15/11/2022 | 15/11/2022 |
De Manuel Rocamora Ricardo | Consejero | 09/05/2018 | 15/11/2022 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 03/09/2012 | 15/11/2022 |
Gil Sanz Raquel | Secretario No Consejero | 22/10/2009 | 15/11/2022 |
Gil Sanz Raquel | Secretario | 15/11/2022 | |
Pons Sala Santiago | Consejero | 09/05/2018 | 15/11/2022 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 22/10/2009 | 15/11/2022 |
Sociedad De Gestion De Los Sistemas De Registro Co | Ent.Reg.Cont | 22/10/2009 | 15/11/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EXACTA CAPITAL SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26998 , F 106, S 8, H M 486447, I/A 13 (15/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-222-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26998 , F 106, S 8, H M 486447, I/A 13 (15/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-222-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26998 , F 106, S 8, H M 486447, I/A 13 (15/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-222-28
Auditor
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26998 , F 106, S 8, H M 486447, I/A 13 (15/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-222-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 7 DE LOS ESTATUTOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26998 , F 106, S 8, H M 486447, I/A 12 (07/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-50-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26998 , F 105, S 8, H M 486447, I/A 11 (16/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-184-28
- Otras modificaciones estatutarias: 13.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26998 , F 105, S 8, H M 486447, I/A 10 (26/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-28
- Se reduce en el capital social en la cantidad de 3.133.000 euros y se aumenta en la cantidad de 2.529,394,88 y se modifican las cifras de capital social mínimo y máximo en consecuencia se modifica el artículo 5º
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26998 , F 104, S 8, H M 486447, I/A 9 (10/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-240-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26998 , F 104, S 8, H M 486447, I/A 8 (26/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-231-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26998 , F 104, S 8, H M 486447, I/A 7 (09/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-28