EX COM MANAGEMENT COMERCIAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sant Antoni Abad, 18
Código Postal 08850
Municipio Gavà
Provincia Barcelona
Razón Social EX COM MANAGEMENT COMERCIAL SL
CIF B63021745
Actividad Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE EX COM MANAGEMENT COMERCIAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EX COM MANAGEMENT COMERCIAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Montserrat Ortiz Custodia | Administrador Solidario | 14/12/2009 | 11/06/2024 |
Roca Zurriaga Jacinto | Liquidador | 11/06/2024 | 11/06/2024 |
Roca Zurriaga Jacinto | Administrador Unico | 11/06/2024 | |
Roca Zurriaga Jacinto | Administrador Solidario | 14/12/2009 | 11/06/2024 |
Montserrat Ortiz Custodia | Administrador Unico | 14/12/2009 |
ACTOS BORME DE EX COM MANAGEMENT COMERCIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 259605, I/A 8 (11/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-119-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 259605, I/A 8 (11/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-119-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 259605, I/A 8 (11/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-119-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-212-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35063 , F 37, S 8, H B 259605, I/A 6 (14/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-245-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35063 , F 37, S 8, H B 259605, I/A 6 (14/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-245-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-243-08