EWAISO MODEL SL - EN DISOLUCION
Dirección social Calle Princesa, 80
Código Postal 28008
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social EWAISO MODEL SL
CIF B87950911
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 02/11/2017
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE EWAISO MODEL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EWAISO MODEL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ela Asumu Librada | Administrador Concursal | 22/11/2021 |
ACTOS BORME DE EWAISO MODEL SL
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36771 , F 63, S 8, H M 658747, I/A 2 (22/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-228-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:EWAISO MODEL SL
Nif:B87950911
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 6 DE MADRID
Juez / Ponente:DON FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTIN
Fecha de Resolución:08/09/2021
Número Procedimiento Concursal:16/2021
Datos Registrales:
Tomo:
36771
Libro:
0
Folio:
63
Hoja:
8-658747
Inscripción:
2
Fecha Inscripción22/11/2021
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36771 , F 63, S 8, H M 658747, I/A 2 (22/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-228-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:EWAISO MODEL SL
Nif:B87950911
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 6 DE MADRID
Juez / Ponente:DON FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTIN
Parte Dispositiva:
DISOLUCION JUDICIAL DE LA SOCIEDAD, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION, CESE DE.ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS, NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES CONCURSALES MANCOMUNADOS
Fecha de Resolución:08/09/2021
Número Procedimiento Concursal:16/2021
Datos Registrales:
Tomo:
36771
Libro:
0
Folio:
63
Hoja:
8-658747
Inscripción:
2
Fecha Inscripción22/11/2021
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36771 , F 63, S 8, H M 658747, I/A 2 (22/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-228-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36771 , F 63, S 8, H M 658747, I/A 2 (22/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-228-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36771 , F 61, S 8, H M 658747, I/A 1 (05/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-238-28
Dirección:C/ PRINCESA 80 4º - DERECHA (MADRID)
Comienzo de operaciones:02/11/17
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La representación y contratación de artistas para su actuación y producciones culturales en cualquier tipo de espectáculos y comercialización de moda. - La creación, edición y difusión publicitaria por cualquier medio y soporte. - Producción audiovisual, creación, gestión y comercialización
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36771 , F 61, S 8, H M 658747, I/A 1 (05/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-238-28