EVONIK RESOURCE EFFICIENCY GMBH - EXTINGUIDA
Dirección social Via Augusta, 13
Código Postal 08006
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social EVONIK RESOURCE EFFICIENCY GMBH
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Fabricación de otros productos químicos n.c.o.p.
Fecha de Constitución 06/03/2015
VINCULACIONES DE EVONIK RESOURCE EFFICIENCY GMBH
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EVONIK RESOURCE EFFICIENCY GMBH
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Andreas Holenstein | REPR.SUCURS. | 09/01/2018 | 07/01/2021 |
Andres Morante Yolanda | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/12/2015 | 07/01/2021 |
De Lara Marti Ignacio | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/12/2015 | 07/01/2021 |
Esquerra Rovira Marina | Apoderado Solidario | 02/12/2015 | 07/01/2021 |
EVONIK ESPAÑA Y PORTUGAL SA | Apoderado Solidario | 17/11/2015 | 07/01/2021 |
Izquierdo Planas Luis | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/12/2015 | 07/01/2021 |
Jeffrey Michael Ralph Singer | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/12/2015 | 07/01/2021 |
Martinez Peralta Cristina | Apoderado Solidario | 02/12/2015 | 07/01/2021 |
Reto Ulrich Troxler | REPR.SUCURS. | 09/01/2018 | 07/01/2021 |
Andreas Holenstein | REPR.PERMAN. | 22/06/2016 | 09/01/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EVONIK RESOURCE EFFICIENCY GMBH
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44752 , F 36, S 8, H B 465373, I/A 7 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
REPR.SUCURS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44752 , F 36, S 8, H B 465373, I/A 7 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-08
- VIA AUGUSTA NUM.13-15 P.7 PTA.701 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44752 , F 36, S 8, H B 465373, I/A 6 (06/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-134-08
REPR.SUCURS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44752 , F 35, S 8, H B 465373, I/A 5 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-08
REPR.PERMAN.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44752 , F 35, S 8, H B 465373, I/A 5 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-08
REPR.PERMAN.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44752 , F 35, S 8, H B 465373, I/A 4 (22/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-08
REPR.PERMAN.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44752 , F 35, S 8, H B 465373, I/A 4 (22/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44752 , F 34, S 8, H B 465373, I/A 3 (02/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-237-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44752 , F 32, S 8, H B 465373, I/A 2 (17/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-08
REPR.PERMAN.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44752 , F 32, S 8, H B 465373, I/A 1 (31/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-67-08