EVONIK PERFORMANCE MATERIALS GMBH - EXTINGUIDA
Dirección social Via Augusta, 13
Código Postal 08006
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social EVONIK PERFORMANCE MATERIALS GMBH
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Fabricación de otros productos químicos n.c.o.p.
Fecha de Constitución 06/03/2015
VINCULACIONES DE EVONIK PERFORMANCE MATERIALS GMBH
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EVONIK PERFORMANCE MATERIALS GMBH
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Andreas Holenstein | REPR.PERMAN. | 31/03/2015 | 07/01/2021 |
Andres Morante Yolanda | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/12/2015 | 07/01/2021 |
De Lara Marti Ignacio | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/12/2015 | 07/01/2021 |
Ernst Rolf Mockli | REPR.PERMAN. | 31/03/2015 | 07/01/2021 |
Esquerra Rovira Marina | Apoderado Solidario | 02/12/2015 | 07/01/2021 |
EVONIK ESPAÑA Y PORTUGAL SA | Apoderado Solidario | 17/11/2015 | 07/01/2021 |
Holenstein Andreas | R.L.C.Per.M. | 11/08/2017 | 07/01/2021 |
Izquierdo Planas Luis | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/12/2015 | 07/01/2021 |
Jeffrey Michael Ralph Singer | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/12/2015 | 07/01/2021 |
Martinez Peralta Cristina | Apoderado Solidario | 02/12/2015 | 07/01/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EVONIK PERFORMANCE MATERIALS GMBH
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45969 , F 27, S 8, H B 465375, I/A 10 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
REPR.SUC.MAN
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45969 , F 27, S 8, H B 465375, I/A 10 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-08
- CL VIA AUGUSTA 13-15,PISO 7,PUERTA 701 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45969 , F 27, S 8, H B 465375, I/A 9 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-08
- Rectificada la referencia 03428432017 del Boletín 158 de fecha 21/08/17, en el sentido de hacer constar que el apellido correcto del segundo de los apoderados designado representante permanente es "Troxler" y no "Troxier" como erróneamente se indicó
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10114, L 7396, F 59, S 8, H V 170482, I/A 5 (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-46
R.L.C.Per.M.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10114, L 7396, F 58, S 8, H V 170482, I/A 4 (11/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-158-46
R.L.C.Per.M.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10114, L 7396, F 58, S 8, H V 170482, I/A 4 (11/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-158-46
R.L.C.Per.M.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10114, L 7396, F 58, S 8, H V 170482, I/A 3 (28/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-127-46
R.L.C.Per.S.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10114, L 7396, F 58, S 8, H V 170482, I/A 3 (28/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-127-46
- C/ LAS BARCAS 2 2& (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10114, L 7396, F 58, S 8, H V 170482, I/A 2 (26/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-84-46
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44752 , F 48, S 8, H B 465375, I/A 3 (02/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-237-08