EVONIK NUTRITION & CARE GMBH - EXTINGUIDA
Dirección social Via Augusta, 13
Código Postal 08006
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social EVONIK NUTRITION & CARE GMBH
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Fabricación de otros productos químicos n.c.o.p.
Fecha de Constitución 06/03/2015
VINCULACIONES DE EVONIK NUTRITION & CARE GMBH
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EVONIK NUTRITION & CARE GMBH
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Andreas Holenstein | REPR.SUCURS. | 09/01/2018 | 07/01/2021 |
Andres Morante Yolanda | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/12/2015 | 07/01/2021 |
De Lara Marti Ignacio | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/12/2015 | 07/01/2021 |
Esquerra Rovira Marina | Apoderado Solidario | 02/12/2015 | 07/01/2021 |
EVONIK ESPAÑA Y PORTUGAL SA | Apoderado Solidario | 17/11/2015 | 07/01/2021 |
Izquierdo Planas Luis | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/12/2015 | 07/01/2021 |
Jeffrey Michael Ralph Singer | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/12/2015 | 07/01/2021 |
Martinez Peralta Cristina | Apoderado Solidario | 02/12/2015 | 07/01/2021 |
Reto Ulrich Troxler | REPR.SUCURS. | 09/01/2018 | 07/01/2021 |
Andreas Holenstein | REPR.PERMAN. | 22/06/2016 | 09/01/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EVONIK NUTRITION & CARE GMBH
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44752 , F 43, S 8, H B 465374, I/A 7 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
REPR.SUCURS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44752 , F 43, S 8, H B 465374, I/A 7 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-08
- VIA AUGUSTA NUM.13-15 P.7 PTA.701 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44752 , F 43, S 8, H B 465374, I/A 6 (06/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-134-08
REPR.SUCURS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44752 , F 42, S 8, H B 465374, I/A 5 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-08
REPR.PERMAN.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44752 , F 42, S 8, H B 465374, I/A 5 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-08
REPR.PERMAN.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44752 , F 42, S 8, H B 465374, I/A 4 (22/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-08
REPR.PERMAN.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44752 , F 42, S 8, H B 465374, I/A 4 (22/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44752 , F 41, S 8, H B 465374, I/A 3 (02/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-237-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44752 , F 39, S 8, H B 465374, I/A 2 (17/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-08
REPR.PERMAN.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44752 , F 39, S 8, H B 465374, I/A 1 (31/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-67-08