EVLO INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 7
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social EVLO INVERSIONES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE EVLO INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EVLO INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CACEIS BANK SPAIN SA | EntidDeposit | 04/06/2019 | 05/10/2022 |
CACEIS BANK SPAIN SA | EntidDeposit | 05/10/2022 | |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 19/11/2018 | 05/10/2022 |
JULIUS BAER GESTION SGIIC SA | Apoderado | 04/10/2017 | 05/10/2022 |
JULIUS BAER GESTION SGIIC SA | Entidad Gestora | 04/10/2017 | 05/10/2022 |
JULIUS BAER GESTION SGIIC SA | Entidad Gestora | 03/02/2014 | 05/10/2022 |
JULIUS BAER GESTION SGIIC SA | Entidad Gestora | 05/10/2022 | |
Llave Alonso Lourdes | Secretario No Consejero | 27/09/2017 | 05/10/2022 |
Llave Alonso Lourdes | Secretario No Consejero | 05/10/2022 | |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 16/07/2010 | 05/10/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EVLO INVERSIONES SICAV
Entidad Gestora
EntidDeposit
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23617 , F 210, S 8, H M 257282, I/A 46 (05/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-196-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23617 , F 210, S 8, H M 257282, I/A 45 (05/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-196-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23617 , F 210, S 8, H M 257282, I/A 45 (05/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-196-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23617 , F 210, S 8, H M 257282, I/A 45 (05/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-196-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23617 , F 210, S 8, H M 257282, I/A 45 (05/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-196-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23617 , F 210, S 8, H M 257282, I/A 44 (27/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-191-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo 1. Artículo 13
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23617 , F 209, S 8, H M 257282, I/A 43 (07/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-111-28
- Otras modificaciones estatutarias: 1.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23617 , F 209, S 8, H M 257282, I/A 42 (04/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-109-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23617 , F 209, S 8, H M 257282, I/A 42 (04/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-109-28
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23617 , F 209, S 8, H M 257282, I/A 42 (04/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-109-28