EVIALIS GALICIA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle del Clavo, 1
Código Postal 28521
Municipio Rivas-Vaciamadrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social EVIALIS GALICIA SA
CIF A15023013
Actividad Fabricación de productos para la alimentación de animales de granja
Fecha de Constitución 22/02/1974
Página Web www.evialisgalicia.com
Órgano Administración Administradores solidarios
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE EVIALIS GALICIA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EVIALIS GALICIA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Campa Maqueda Juan Carlos | Apoderado | 16/03/2020 | 25/01/2022 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 04/03/2009 | 25/01/2022 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 03/06/2019 | 25/01/2022 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 10/01/2014 | 25/01/2022 |
Lazaro Fernandez Angel | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/11/2019 | 25/01/2022 |
Lazaro Fernandez Angel | Liquidador | 09/09/2021 | 25/01/2022 |
Nomdedeu Rodal Daniel | Apoderado Mancomunado | 12/04/2011 | 25/01/2022 |
Kropp Martin | Administrador Solidario | 16/03/2020 | 09/09/2021 |
Lazaro Fernandez Angel | Administrador Solidario | 16/03/2020 | 09/09/2021 |
Njok Ayuk Emmanuel | Administrador Solidario | 16/03/2020 | 09/09/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EVIALIS GALICIA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40460 , F 179, S 8, H M 718422, I/A 5 (25/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-21-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40460 , F 179, S 8, H M 718422, I/A 5 (25/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-21-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40460 , F 178, S 8, H M 718422, I/A 4 (09/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-179-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40460 , F 178, S 8, H M 718422, I/A 4 (09/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-179-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40460 , F 178, S 8, H M 718422, I/A 4 (09/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-179-28
- SUBSANACION DE LA INSCRIPCION 1ª EN CUANTO A LA CONCESION DE PODERES CONFERIDA A FAVOR DE DON JUAN CARLOS CAMPA MAQUEDA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40460 , F 178, S 8, H M 718422, I/A 3 (26/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-212-28
- C/ DEL CLAVO 1 - POLIGONO DE SANTA ANA (RIVAS-VACIAMADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40460 , F 178, S 8, H M 718422, I/A 2 (13/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-99-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3. Domicilio social
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40460 , F 178, S 8, H M 718422, I/A 2 (13/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-99-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2908 , F 221, S 8, H C 8503, I/A 71 (16/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-58-15
Administrador Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2908 , F 221, S 8, H C 8503, I/A 71 (16/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-58-15